Informazioni su SolMic AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SolMic AG
- SolMic AG da Stans opera nel ramo «Consulenza legale» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 18.12.2008 e ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 01.11.2019. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda SolMic AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-114.640.790.
- 7 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: ARTEMIS International AG, Athena Holding AG, DANA International AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.12.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stans
Ufficio del registro di commercio
NW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.032.982-5
IDI/IVA
CHE-114.640.790
Ramo economico
Consulenza legale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung und Bewirtschaftung von Patenten, Verkauf, Vertrieb von und Handel mit Pharma-, Nutra-, Agro- und Cosme-Ceuticals für den Human- und Veterinärbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Tharo Revisions AG | Volketswil | 11.01.2013 | 24.10.2017 | |
Horwath Revision AG | Zürich | 24.12.2008 | 10.09.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SolMic AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004750279, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
SolMic AG, bisher in Zug, CHE-114.640.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107981).
Statutenänderung:
22.10.2019.
Sitz neu:
Stans.
Domizil neu:
Dorfplatz 7, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönfeld, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stählin, Thomas, von Lachen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freygner, Dr. Sylvia Susanna, österreichische Staatsangehörige, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004750426, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SolMic AG, in Zug, CHE-114.640.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107981). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Stans im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4107981, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
SolMic AG, in Zug, CHE-114.640.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renning, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Zorneding (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.