Indirizzo
c/o Rektorat, Kantonsschule Sargans
7320 Sargans
Informazioni su Solidaritätsstiftung Kanti Sargans
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Solidaritätsstiftung Kanti Sargans
- Solidaritätsstiftung Kanti Sargans è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Sargans.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 01.10.1996.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 14.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-110.401.335.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.10.1996
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Sargans
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.7.041.383-1
IDI/IVA
CHE-110.401.335
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zuwendungen sowie Gewährung anderer wirtschaftlicher Vorteile wie z.B. Darlehensgewährungen an die Kantonsschule Sargans, verbunden mit der Auflage, bedürftigen Kantonsschülern die Teilnahme an von der Kantonsschule Sargans organisierten Anlässen, Studienaufenthalten etc. zu ermöglichen; mit demselben Zweck dürfen die Vorteile an bedürftige Kantonsschüler auch direkt gewährt werden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Prefera Audit AG | Sargans | 25.04.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Solidaritätsstiftung Kanti Sargans
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006057452, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Solidaritätsstiftung Kanti Sargans, in Sargans, CHE-110.401.335, Stiftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S.7, Publ. 5970240).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, René B., von Wila, in Vaduz (FL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Samira, von Pfäfers, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prefera Audit AG (CHE-110.139.812), in Sargans, Revisionsstelle [bisher: Prefera Audit AG]. [Anpassungen betr. Aufsichtsbehörde bzw. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Numero di pubblicazione: 5970240, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Solidaritätsstiftung Kanti Sargans, in Sargans, CH-320.7.041.383-1, Stiftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2008, S. 11, Publ. 4610394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Josef genannt Sepp, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Heyde, Jörg, von Wartau, in Mels, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4610394, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Solidaritätsstiftung Kanti Sargans, in Sargans, CH-320.7.041.383-1, Stiftung (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2007, S. 12, Publ. 3901906).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, in St. Gallen (CH-320.8.061.496-5).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.