Informazioni su Sogexca Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sogexca Sàrl
- Sogexca Sàrl con sede a Lausanne è una Società a garanzia limitata nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche». Sogexca Sàrl è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 20.07.1987.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 14.09.2010.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-106.145.548.
- Loup diffusion, Origine Bijoutière, Thomas hanno lo stesso indirizzo come Sogexca Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.07.1987
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.148.180-2
IDI/IVA
CHE-106.145.548
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation de campings.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
COMPTA-FISC SYNERGIE Sàrl | Lausanne | 14.09.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sogexca S.à r.l.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sogexca Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5811704, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Sogexca S.à r.l., à Lausanne, CH-550-0148180-2, exploitation de campings (FOSC du 30.12.2002, p. 26/792172). Meyer Claude est élu président des gérants.
Nouvel organe de révision:
COMPTA-FISC SYNERGIE Sàrl (CH-550-1028508-0), à Lausanne.
Numero di pubblicazione: 792172, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Sogexca S.à r.l., à Lausanne, exploitation de campings (FOSC du 04.03.1998, p. 1560). Statuts modifiés le 13 décembre 2002. Fontana Norbert, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, a cédé sa part de CHF 25'000, à concurrence de CHF 9'000 à l'associée-gérante Michel Claude, dont la part est portée de CHF 25'000 à 34'000, et à concurrence de CHF 8'000 à chacun des associés-gérants Meyer Claude et Wanner Maryline, dont la part est portée de CHF 25'000 à CHF 33'000.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Sogexca S.àr.l., à Lausanne, exploitation de campings (FOSC du 14.5.1991, p.2067). Claude Michel est actuellement de et à Lausanne.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.