Indirizzo
c/o XANDY MANAGEMENT SA
Rue des Prés de la Scie 7
1920 Martigny
Informazioni su Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA
- Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA da Martigny opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA è composta da 4 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 16.01.2023.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-101.496.472.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA: Abate Céline, AC/DS Electricité Sàrl, Avancis Sàrl.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Jürg Stäubli,
Dr. Kaloyan-Dimitre Stoyanov,
Fabien Boson,
Denis Boivin
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.01.1988
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Martigny
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.001.065-2
IDI/IVA
CHE-101.496.472
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Étude et développement d'installations sportives, notamment du golf en Suisse et à l'étranger; participation à toutes sociétés ou activités convergentes
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Anagest Révision SA | Villars-sur-Glâne | 27.02.2009 | 15.01.2023 | |
Controlgest SA en liquidation | Fribourg | <2004 | 26.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société de Développement du Golf des Dents du Midi S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005653369, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société de Développement du Golf des Dents du Midi S.A., à Vérossaz, CHE-101.496.472, société anonyme (No. FOSC 194 du 06.10.2022, Publ. 1005577623).
Modification des statuts:
21.11.2022.
Nouvelle raison sociale:
Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
c/o XANDY MANAGEMENT SA, Rue des Prés de la Scie 7, 1920 Martigny.
Autres adresses:
[biffé: c/o BDO SA , Rte de la Corniche 2, 1066 Epalinges, Case postale 7690, 1002 Lausanne].
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 21.11.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Anagest Révision S.A., à Villars-sur-Glâne (CH-217-0136583-0), organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1005577623, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société de Développement du Golf des Dents du Midi S.A., à Vérossaz, CHE-101.496.472, société anonyme (No. FOSC 94 du 16.05.2022, Publ. 1005474776).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buchi, Jacques, de Turbenthal, à Pierrafortscha, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Stoyanov, Kaloyan-Dimitre, de Lausanne, à Lausanne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Stäubli, Jürg, de Regensdorf, à Prangins, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Boson, Fabien, de Fully, à Koh Samui (TH), administrateur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005474776, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Société de Développement du Golf des Dents du Midi S.A., à Vérossaz, CHE-101.496.472, société anonyme (No. FOSC 100 du 27.05.2021, Publ. 1005194868).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stoyanov, Kaloyan-Dimitre, de Lausanne, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.