Informazioni su Société d'Agriculture de Grône société coopérative
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société d'Agriculture de Grône société coopérative
- Société d'Agriculture de Grône société coopérative con sede a Grône è una Società cooperativa nel ramo «Servizi agricoltura». Société d'Agriculture de Grône société coopérative è attiva.
- Société d'Agriculture de Grône société coopérative è stata costituita nel 29.11.1949.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.05.2013, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Société d'Agriculture de Grône société coopérative è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-100.804.789.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.11.1949
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Grône
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.5.002.595-5
IDI/IVA
CHE-100.804.789
Ramo economico
Servizi agricoltura
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Le développement et la promotion de l'agriculture dans toutes ses branches (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société d'Agriculture de Grône
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société d'Agriculture de Grône société coopérative
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7184228, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société d'Agriculture de Grône société coopérative, à Grône, CH-626.5.002.595-5, société coopérative (No. FOSC 34 du 17.02.2012, p. 0, Publ. 6556362).
Modification des statuts:
13.12.2012.
Nouveau but:
Le développement et la promotion de l'agriculture dans toutes ses branches (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Ballestraz, Augustin, de Grône, à Grône, président, avec signature collective à deux;
Bruttin, Lucien, de Grône, à Grône, membre, sans droit de signature;
Ballestraz, Roger, de Grône, à Grône, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Rossier, Robert, de Grône, à Grône, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Constantin, Emile, de Mont-Noble, à Grône, vice-président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Gaby, de Grône, à Grône, président, avec signature collective à deux;
Vogel, Pierre-Antoine, de Grône, à Sierre, administrateur et caissier, avec signature collective à deux;
Morard, Francis, de Grône, à Grône, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 12.12.2012, il est renoncé à un contrôle restreint. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 6556362, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Société d'Agriculture de Grône, à Grône, CH-626.5.002.595-5, société coopérative (No. FOSC 297 du 19.12.1978, p. 3911).
Nouvelle raison sociale:
Société d'Agriculture de Grône société coopérative. [Raison de commerce complétée d'office selon l'art. 176 ORC].
Inscription ou modification de personne(s):
Constantin, Emile, de Mont-Noble, à Grône, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: de Nax].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.