Informazioni su Société coopérative Migros Vaud
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative Migros Vaud
- Société coopérative Migros Vaud ha sede a Ecublens VD ed è attiva. Essa è una Società cooperativa ed èattiva nel settore «Altro commercio con prodotti diversi».
- Société coopérative Migros Vaud è stata costituita nel 12.02.1947.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 19.08.2024.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-105.896.913.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Société coopérative Migros Vaud: DJO Global Switzerland Sàrl, EcuCAD SA, Elie Gazzar S.A..
Dirigenza (14)
i più recenti membri dell'amministrazione
Max Gabriel Ferdinand Alter,
Tinetta Maystre,
Bernard Pittet,
Camille Moser,
Philippe Schmid
i più recenti aventi diritto di firma
Max Gabriel Ferdinand Alter,
Tinetta Maystre,
Bernard Pittet,
Annette Vonesch,
Patrick Gilbert Marcel Fracheboud
Amministrazione
Annette Vonesch,
Patrick Gilbert Marcel Fracheboud,
Antoine Thooris,
Bernard Durussel,
Robin Nigg
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.02.1947
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Ecublens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.098.373-8
IDI/IVA
CHE-105.896.913
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
la coopérative a pour buts a) de mettre, par une action commune, à la disposition de ses membres et de la population en général, des marchandises et des services de qualité à des conditions avantageuses, ainsi que des prestations culturelles; b) de promouvoir les idéaux et intérêts d'ordre économique, social et culturel de ses membres et de la population en général et de les faire valoir auprès des autorités et des associations économiques en faisant appel, s'il y a lieu, à l'exercice des droits politiques des membres; l'excédent éventuel doit être utilisé conformément à ces buts.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young SA | Lausanne | 04.08.2022 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 05.12.2016 | 03.08.2022 | |
PricewaterhouseCoopers SA | Neuchâtel | 13.11.2014 | 04.12.2016 | |
Mitreva AG | Zürich | 08.10.2008 | 12.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société Coopérative Migros Vaud
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative Migros Vaud
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006109628, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative Migros Vaud, à Ecublens (VD), CHE-105.896.913 (FOSC du 12.01.2024, p. 0/1005933231). Lambelet Patrice n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Pittet Bernard, qui n'est plus vice-président, est nommé président. Alter Max est nommé vice-président avec signature collective à deux. Maystre Tinetta est nommée vice-présidente avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005933231, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative Migros Vaud, à Ecublens (VD), CHE-105.896.913 (FOSC du 14.12.2023, p. 0/1005910424). Potterat Olivier n'est plus membre de la direction;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR02-1005910424, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative Migros Vaud, à Ecublens (VD), CHE-105.896.913 (FOSC du 09.10.2023, p. 0/1005856072). Signature collective à deux, avec le président, le vice-président ou le directeur, est conférée à Vonesch Annette, de Winterthur, à Bern, membre de la direction.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.