Indirizzo
c/o Daniela Miéville
Place du Motty 10
1024 Ecublens VD
Informazioni su SOCIETE COOPERATIVE DU REFUGE D'ECUBLENS
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SOCIETE COOPERATIVE DU REFUGE D'ECUBLENS
- SOCIETE COOPERATIVE DU REFUGE D'ECUBLENS ha sede a Ecublens VD ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle alloggi per vacanze».
- La dirigenza dell’Organizzazione SOCIETE COOPERATIVE DU REFUGE D'ECUBLENS è composta da 4 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 05.08.1993.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 15.07.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- SOCIETE COOPERATIVE DU REFUGE D'ECUBLENS è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-103.682.732.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
Céline Katona-Humbert,
Daniela Miéville,
Elisabeth Laydu,
Danièle Félicie Noëlle Petoud
i più recenti aventi diritto di firma
Céline Katona-Humbert,
Daniela Miéville,
Elisabeth Laydu,
Danièle Félicie Noëlle Petoud
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.08.1993
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Ecublens (VD)
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.170.316-5
IDI/IVA
CHE-103.682.732
Ramo economico
Esercizio delle alloggi per vacanze
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Favoriser les intérêts économiques de ses membres en mettant un refuge forestier à leur disposition, ainsi qu'à la disposition de la population d'Ecublens et du public en général.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société coopérative du refuge d'Ecublens
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SOCIETE COOPERATIVE DU REFUGE D'ECUBLENS
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006084729, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SOCIETE COOPERATIVE DU REFUGE D'ECUBLENS, à Ecublens (VD), CHE-103.682.732 (FOSC du 13.09.2022, p. 0/1005560815).
Nouvelle adresse:
Place du Motty 10, c/o Daniela Miéville, 1024 Ecublens VD. Delisle Pierre et Masson Claude ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Katona-Humbert Céline, qui n'est plus secrétaire, est nommée vice-présidente et continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction. Miéville Daniela, de Villarzel, à Ecublens (VD), est membre présidente du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005560815, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SOCIETE COOPERATIVE DU REFUGE D'ECUBLENS, à Ecublens (VD), CHE-103.682.732 (FOSC du 26.09.2017, p. 0/3773175). Fleury Josiane et Genton Renate ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Petoud Leuba Danièle se nomme maintenant Petoud Danièle. Delisle Pierre, de Froideville, à Ecublens (VD), vice-président, avec signature collective à deux, et Katona-Humbert Céline, de Orbe, à Ecublens (VD), secrétaire, avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président, sont membres du conseil d'administration.
Numero di pubblicazione: 3773175, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SOCIETE COOPERATIVE DU REFUGE D'ECUBLENS, à Ecublens (VD), CHE-103.682.732 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 7 juin 2017 sur des points non soumis à publication. Angelil Ronald n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Masson Claude, qui n'est plus vice-président, est nommé président;
Fleury Josiane, qui n'est plus présidente, est nommée vice-présidente;
tous deux continuent à signer collectivement à deux.
Nouvelle administratrice avec signature collective à deux avec le/la président(e) ou le/la vice-président(e):
Laydu Elisabeth, de Givrins, à Lausanne, caissière.
Nouvelle adresse:
place du Motty 17, c/o Claude Masson, 1024 Ecublens VD.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.