Informazioni su Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin
- Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin da Courrendlin opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin fondata il 02.05.1955 è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 22.05.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
José Pedro Esteves Peres Lopes,
Martine Luana Ciocca-Pastore,
Patrick Jacques Wahlen,
Joëlle Marie Louise Richard-Allimann,
Michel André Rihs
i più recenti aventi diritto di firma
Martine Luana Ciocca-Pastore,
Patrick Jacques Wahlen,
Michel André Rihs
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.05.1955
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Courrendlin
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.5.001.802-9
IDI/IVA
CHE-102.274.448
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Procurer à ses membres des logements sains et à des prix raisonnables par l'achat de terrains ou droits de superficie et la construction de maisons d'habitation.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société coopérative de construction l'Avenir Courrendlin
- Société coopérative de constructions l'Avenir Courrendlin
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005751264, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin, à Courrendlin, CHE-102.274.448, société coopérative (No. FOSC 210 du 30.10.2018, Publ. 1004487240).
Modification des statuts:
04.04.2023. [Statuts modifiés le 04.04.2023 sur des points non soumis à publication.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Froidevaux, Claude, de Le Bémont JU, à Courrendlin, vice-président du conseil, avec signature collective à deux;
Paupe, Clément, de Soubey, à Courrendlin, membre du conseil, sans droit de signature;
Comte, David Alfred Bernhard, de Châtillon (JU), à Courrendlin, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Chételat, Bernard Jean Marie, de Val Terbi, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature;
Telesca, Angelo, ressortissant italien, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Wahlen, Patrick Jacques, de Rubigen, à Courrendlin, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Esteves Peres Lopes, José Pedro, ressortissant portugais, à Courrendlin, vice-président de l'administration, sans droit de signature;
Ciocca-Pastore, Martine Luana, de Montfaucon, à Courroux, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux;
Rihs, Michel André, de Safnern, à Courrendlin, membre de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre de l'administration, sans droit de signature];
Richard-Allimann, Joëlle Marie Louise, de Val-de-Ruz, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004487240, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin, à Courrendlin, CHE-102.274.448, société coopérative (No. FOSC 64 du 04.04.2016, Publ. 2758089).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Steiner, Gilles, de Vellerat, à Courrendlin, président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Comte, David Alfred Bernhard, de Châtillon (JU), à Courrendlin, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Comte, David, membre du conseil, sans droit de signature];
Chételat, Bernard Jean Marie, de Val Terbi, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature;
Rihs, Michel André, de Safnern, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature;
Telesca, Angelo, ressortissant italien, à Courrendlin, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 2758089, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative d'habitation l'Avenir Courrendlin, à Courrendlin, CHE-102.274.448, société coopérative (No. FOSC 135 du 15.07.2008, Publ. 4574324).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Beyeler, Jean, de Wahlern, à Courrendlin, membre du conseil, sans droit de signature;
Cuttat, Jean-Claude, de Rossemaison, à Courrendlin, membre du conseil, sans droit de signature.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.