Informazioni su Société coopérative d'habitation "La Serpentine"
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative d'habitation "La Serpentine"
- Société coopérative d'habitation "La Serpentine" a Vallorbe è una Società cooperativa nel ramo «Compravendita di immobili propri». Société coopérative d'habitation "La Serpentine" è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 18.04.1945 e ha 5 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 03.08.2021.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-100.403.686.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Yann Jaillet,
Philippe Claude Musitelli,
Claude Drezet,
Sylvie Gasch-Bovay,
Philippe Mamie
i più recenti aventi diritto di firma
Yann Jaillet,
Philippe Claude Musitelli,
Claude Drezet,
Sylvie Gasch-Bovay,
Philippe Mamie
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.04.1945
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Vallorbe
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.173.742-1
IDI/IVA
CHE-100.403.686
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Amélioration des conditions de logements de l'ensemble de la population. Achat ou location de terrains sur l'emplacement desquels elle fait construire des maisons d'habitation répondant aux exigences modernes de l'hygiène et de l'économie domestique, achat, vente, transformation et exploitation de tous immeubles bâtis ou non, d'une façon générale, elle peut s'intéresser à toutes affaires immobilières dans la commune de Vallorbe.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hervest Fiduciaire SA | Lausanne | 21.06.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative d'habitation "La Serpentine"
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005263819, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société Coopérative d'habitation "La Serpentine", à Vallorbe, CHE-100.403.686 (FOSC du 16.11.2020, p. 0/1005023779).
Nouvelle adresse:
Rue de Lausanne 5, Case Postale 131, 1337 Vallorbe. Musitelli Christian n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Jaillet Yann est nommé président et continue à signer collectivement à deux, désormais pas avec Mamie Philippe. Musitelli Philippe, de Vallorbe, à Orbe, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président.
Numero di pubblicazione: HR02-1005023779, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société Coopérative d'habitation "La Serpentine", à Vallorbe, CHE-100.403.686 (FOSC du 03.08.2018, p. 0/4396665).
Nouvel administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président:
Jaillet Yann, de et à Vallorbe.
Numero di pubblicazione: 4396665, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société Coopérative d'habitation 'La Serpentine', à Vallorbe, CHE-100.403.686 (FOSC du 21.06.2017, p. 0/3593895). Moser Jean-Daniel n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. L'administrateur et vice-président Mamie Philippe, qui n'est plus secrétaire, continue à signer collectivement à deux, toutefois pas avec Musitelli Christian.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux, toutefois avec avec le président ou le vice-président:
Drezet Claude, de et à Vallorbe, secrétaire.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.