Indirizzo
c/o Alphonse Kilchoer
La Rotzetta 50
1724 Le Mouret
Informazioni su Société coopérative de laiterie de Praroman
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative de laiterie de Praroman
- Société coopérative de laiterie de Praroman opera nel settore «Produzione di commestibili» ed è attualmente attiva. La sede è a Le Mouret.
- La dirigenza dell’Organizzazione Société coopérative de laiterie de Praroman è composta da 3 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 13.03.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio FR è il seguente: CHE-101.859.155.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.02.1898
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Le Mouret
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.150.098-9
IDI/IVA
CHE-101.859.155
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Défendre les intérêts de ses membres; promouvoir, dans les limites de la législation fédérale, la production et la commercialisation du lait, sa transformation et la commercialisation de ses produits dérivés; maintenir, dans les limites de la législation fédérale, une qualité de haut niveau du lait et de ses produits dérivés, ainsi qu'un prix correspondant à cette qualité; favoriser l'équipement technique de l'entreprise.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société de laiterie de Praroman
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative de laiterie de Praroman
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005984451, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société coopérative de laiterie de Praroman, à Le Mouret, CHE-101.859.155 (FOSC du 08.05.2019, p. 0/1004625359).
Personne radiée:
Wicht Marc, membre du comité, secrétaire, caissier, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Gendre Fabrice, de Villarsel-sur-Marly, à La Roche, membre du comité, secrétaire, caissier, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004625359, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société coopérative de laiterie de Praroman, à Le Mouret, CHE-101.859.155 (FOSC du 27.05.2015, p. 0/2170301).
Personnes radiées:
Zamofing Philippe, membre du comité vice-président, signature collective à deux;
Gendre Dominique, membre du comité, sans signature.
Personne inscrite modifiée:
Kolly David, membre du comité, sans signature, maintenant originaire de Le Mouret (fusion de communes), maintenant domicilié à Le Mouret (fusion de communes), désormais membre du comité vice-président, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2170301, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Société coopérative de laiterie de Praroman, à Le Mouret, CHE-101.859.155 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Peiry Louis n'est plus membre du comité et secrétaire caissier, sa signature est radiée. Wicht Marc, de et à Le Mouret, est nommé membre du comité et secrétaire caissier, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.