Indirizzo
c/o Laurent Jaquet
Route Cantonale 7
1426 Concise
Informazioni su Société coopérative de laiterie de Concise
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative de laiterie de Concise
- Société coopérative de laiterie de Concise con sede a Concise è una Società cooperativa nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari». Société coopérative de laiterie de Concise è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Société coopérative de laiterie de Concise fondata il 22.06.1983 è composta da 3 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 28.09.2018. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Société coopérative de laiterie de Concise.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.06.1983
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Concise
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.163.300-3
IDI/IVA
CHE-102.398.889
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but de défendre les intérêts de ses membres, en particulier en matière de prix et de prise en charge du lait; de défendre les intérêts de ses membres au sein des Interprofessions (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société de laiterie de Concise
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative de laiterie de Concise
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004465587, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative de laiterie de Concise, à Concise, CHE-102.398.889 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Keller Pascal n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Gaille Adrien, qui n'est plus vice-président, lequel est nommé président, et Jaquet Laurent signent désormais collectivement à deux. Marro Pierre, qui n'est plus secrétaire et dont la signature est radiée, reste administrateur.
Numero di pubblicazione: 5637394, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative de laiterie de Concise, à Concise, CH-550-0163300-3, sauvegarder les intérêts des membres en cherchant à tirer le meilleur parti du lait de leurs vaches (FOSC du 03.02.2010, p. 23/5476340).
Nouvelle adresse:
route Cantonale 7, c/o Laurent Jaquet, 1426 Concise. Statuts modifiés le 23 février 2010.
Nouveau but:
la société a pour but de défendre les intérêts de ses membres, en particulier en matière de prix et de prise en charge du lait;
de défendre les intérêts de ses membres au sein des Interprofessions (pour but complet cf. statuts). Jaquet Francis, dont la signature est radiée, et Keller Ernst, inscrit sans signature, ne sont plus administrateurs.
Nouveaux administrateurs:
Keller Pascal, d'Oberthal, à Concise, président avec signature collective à deux, Gaille Adrien, de Provence, à Concise, vice-président, et Jaquet Laurent, de La Sagne, à Concise, caissier, tous deux inscrits sans signature. Selon déclaration du conseil d'administration du 23 février 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numero di pubblicazione: 5476340, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société de laiterie de Concise, à Concise, CH-550-0163300-3, société coopérative, sauvegarder les intérêts des membres en cherchant à tirer le meilleur parti du lait de leurs vaches (FOSC du 14.06.2006, p. 16/3416108). La raison de commerce est complétée d'office conformément aux articles 950 CO et 176 ORC.
Nouvelle raison de commerce:
Société coopérative de laiterie de Concise.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.