Indirizzo
c/o Christine Wüthrich
Rière le Moulin 15
2607 Cortébert
Informazioni su Société coopérative de fromagerie de Cortébert
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative de fromagerie de Cortébert
- Société coopérative de fromagerie de Cortébert da Cortébert opera nel ramo «Produzione di commestibili» ed è attiva.
- La dirigenza dell’Organizzazione Société coopérative de fromagerie de Cortébert fondata il 12.07.1949 è composta da 5 persone.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 18.03.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-102.178.141.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Michel Bühler,
Swen Fuhrer,
Pierre Henry Lerch,
André Wüthrich,
Christine Wüthrich
i più recenti aventi diritto di firma
Michel Bühler,
Swen Fuhrer,
André Wüthrich,
Christine Wüthrich
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.07.1949
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Cortébert
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.5.003.624-2
IDI/IVA
CHE-102.178.141
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but le soutien des producteurs affiliés par: a) une mise en valeur aussi rationnelle et avantageuse du lait que possible, sa commercialisation, ainsi que la prise de mesures au niveau technique et des infrastructures propres à favoriser les intérêts coopératifs, ou la participation à des sociétés poursuivant le même but; b) la promotion de l'économie laitière et le soutien à toutes les mesures propres à garantir la qualité du lait et des produits laitiers, ainsi que la participation aux démarches et mesures d'organisations apparentées, pour autant qu'elles soient orientées dans l'intérêt général de l'économie laitière; c) elle peut aussi acquérir des biens immobiliers ou les vendres; d) elle encourage les membres dans l'acquisition de connaissances professionnelles.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société de fromagerie de Cortébert
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative de fromagerie de Cortébert
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005987651, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rectification de l'inscription au registre journalier no 1'926 du 02.02.2018, publiée dans la FOSC no 26 du 07.02.2018, p. 4'040'877. Société coopérative de fromagerie de Cortébert, à Cortébert, CHE-102.178.141, société coopérative (No. FOSC 51 du 13.03.2024, Publ. 1005984208).
Nouvelle adresse:
c/o Christine Wüthrich, Rière le Moulin 15, 2607 Cortébert.
Numero di pubblicazione: HR02-1005984208, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société coopérative de fromagerie de Cortébert, à Cortébert, CHE-102.178.141, société coopérative (No. FOSC 26 du 07.02.2018, Publ. 4040877).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Emanuel, de Bern et Sumvitg, à Montagne-de-Courtelary (Cortébert), membre et cassier de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Boegli, Bernard, de Ochlenberg, à Cortébert, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier.
Inscription ou modification de personne(s):
Wüthrich, André, de Eggiwil, à Cortébert, membre et caissier de l'administration, avec signature collective à deux avec le président de l'administration ou le vice-président de l'administration;
Fuhrer, Swen, de Langnau im Emmental, à Montagne-de-Courtelary (Cortébert), président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire de l'administration ou le caissier de l'administration [précédemment: président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier];
Bühler, Michel, de Aeschi bei Spiez, à Cortébert, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire de l'administration ou le caissier de l'administration [précédemment: membre de l'administration, sans droit de signature];
Wüthrich, Christine, de Eggiwil, à Cortébert, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président de l'administration ou le vice-président de l'administration [précédemment: membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Lerch, Pierre Henry, de Sumiswald, à Courtelary, membre de l'administration, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: 4040877, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Société coopérative de fromagerie de Cortébert, à Cortébert, CHE-102.178.141, société coopérative (No. FOSC 22 du 01.02.2017, Publ. 3319709).
Nouvelle adresse:
c/o Christine Wühtrich, Rière le Moulin 15, 2607 Cortébert.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wüthrich, Thomas, de Eggiwil, à Cortébert, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Gisiger, Rémy, de Messen, à Cortébert, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Emanuel, de Bern et Sumvitg, à Montagne-de-Courtelary (Cortébert), membre et cassier de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre de l'administration, sans droit de signature];
Wüthrich, Christine, de Eggiwil, à Cortébert, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Bühler, Michel, de Aeschi bei Spiez, à Cortébert, membre de l'administration, sans droit de signature.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.