Indirizzo
c/o Waeber André
En Tsapalla 1
1733 Treyvaux
Informazioni su société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux
- société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux a Treyvaux è una Società cooperativa nel ramo «Associazioni e federazioni». société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux è attiva.
- société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux è stata costituita nel 24.04.1961.
- Il 01.05.2019 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux è iscritta nel cantone FR con l’IDI CHE-101.871.386.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Dominique Marcel Yerly,
André Waeber,
Laurent Robert Tornare,
Pierre Yvan Brodard,
Raymond Papaux
i più recenti aventi diritto di firma
Dominique Marcel Yerly,
André Waeber,
Laurent Robert Tornare,
Pierre Yvan Brodard,
Raymond Papaux
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.04.1961
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Treyvaux
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.150.069-6
IDI/IVA
CHE-101.871.386
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Favoriser l'estivage du bétail en achetant et en amodiant des pâturages, en exploitant rationnellement ces pâturages.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Syndicat d'alpage de la race tachetée noire de Treyvaux
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004620792, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux, à Treyvaux, CHE-101.871.386 (FOSC du 28.10.2015, p. 0/2450007).
Personnes inscrites modifiées:
Waeber André, membre du comité secrétaire/caissier, signature collective à deux, maintenant membre du comité, vice-président, signature collective à deux;
Yerly Dominique Marcel, membre du comité vice-président, signature collective à deux, maintenant membre du comité, secrétaire/caissier, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2450007, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux, à Treyvaux, CHE-101.871.386 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelle adresse:
En Tsapalla 1, c/o Waeber André, 1733 Treyvaux. Peiry Frédéric n'est plus membre du comité;
sa signature est radiée. Waeber André, de et à Treyvaux, est nommé membre du comité secrétaire et caissier avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 6661340, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Syndicat d'alpage de la race tachetée noire de Treyvaux., à Treyvaux, CH-217-0150069-6, favoriser l'estivage du bétail, etc. Société coopérative. (FOSC du 27.05.1988, p. 2175).
Nouvelle adresse:
Les Rontes 11, c/o Peiry Frédéric, 1733 Treyvaux.
Nouvelle raison sociale:
société coopérative d'alpage de la race Holstein de Treyvaux. Statuts modifiés le 15.03.2012. Selon l'art. 87, al. 1, lit. j ORC, l'inscription relative à l'exonération de la responsabilité personnelle n'a plus sa raison d'être, partant, elle est radiée.
Communication aux membres du comité:
verbalement ou par écrit.
Obligation de fournir des prestations:
selon statuts. Selon déclaration du 03.04.2011, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. Yerly Paul, Brodard Yvan, Tornare Benjamin et Waeber Paul ne sont plus administrateurs, leur signature est radiée. Tornare Laurent Robert, de Charmey, à Treyvaux, est nommé membre du comité président, Yerly Dominique Marcel, de Treyvaux, à Treyvaux, est nommé membre du comité vice-président, tous deux avec signature collective à deux. Brodard Pierre Yvan, de La Roche, à Treyvaux, Papaux Raymond, de Treyvaux, à Praroman, et Peiry Frédéric, de Treyvaux, à Treyvaux, sont nommés membre du comité, tous les trois avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.