Informazioni su Société coopérative d'alpage d'Aubonne
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Société coopérative d'alpage d'Aubonne
- Société coopérative d'alpage d'Aubonne ha sede a Aubonne, è attiva e opera nel ramo «Associazioni e federazioni».
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 09.07.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-102.403.160.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Louis Schmid,
Laurent Guignard,
Christoph Hostettler,
Steeve Reymond,
Mareck Oppliger
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.12.1917
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Aubonne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.172.503-9
IDI/IVA
CHE-102.403.160
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Favoriser l'élevage du bétail bovin par l'exploitation de pâturages.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Société d'alpage d'Aubonne
- Syndicat d'élevage d'Aubonne.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Société coopérative d'alpage d'Aubonne
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005245714, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative d'alpage d'Aubonne, à Aubonne, CHE-102.403.160 (FOSC du 06.03.2020, p. 0/1004847043). Badertscher Hans-Jörg n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Guignard Laurent est nommé caissier avec signature collective à deux, pas avec Oppliger Mareck. Schmid Louis, de Niedermuhlern, à Villars-sous-Yens, est membre du conseil d'administration sans signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004847043, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative d'alpage d'Aubonne, à Aubonne, CHE-102.403.160 (FOSC du 15.11.2016, p. 0/3163085). Chevalaz Luc, dont la signature est radiée, et Luthi Hugo, sans signature, ne sont plus administrateurs. L'administrateur Hostettler Christophe, qui n'est plus secrétaire, est nommé président et signe désormais collectivement à deux sans restriction.
Nouveaux administrateurs:
Oppliger Mareck, de Sigriswil, à Essertines-sur-Rolle, avec signature collective à deux, toutefois pas avec Badertscher Hans-Jörg, secrétaire, et Reymond Steeve, de Gimel, à Montherod, sans signature.
Numero di pubblicazione: 3163085, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Société coopérative d'alpage d'Aubonne, à Aubonne, CHE-102.403.160 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834).
Nouvelle adresse:
chemin de la Croix 3, 1170 Aubonne. Muller Eric, dont la signature est radiée, et Oppliger Gilbert, inscrit sans signature, ne sont plus administrateurs. Chevalaz Luc, qui n'est plus secrétaire, est nommé président et continue à signer collectivement à deux. Badertscher Hans-Jörg continue à signer collectivement à deux, désormais pas avec Hostettler Christophe.
Nouveaux administrateurs:
Hostettler Christophe, de Guggisberg, à Montherod, secrétaire, avec signature collective à deux, toutefois pas avec Badertscher Hans-Jörg, et Guignard Laurent, de Vaulion, à Gimel, sans signature.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.