Su SKIRASU (SKIRACER SUPPORTING) GEMEINNUETZIGE STIFTUNG ZUR UNTERSTUETZUNG VERUNFALLTER ODER ERKRANKTER SKIRENNFAHRER
- La dirigenza dell’azienda SKIRASU (SKIRACER SUPPORTING) GEMEINNUETZIGE STIFTUNG ZUR UNTERSTUETZUNG VERUNFALLTER ODER ERKRANKTER SKIRENNFAHRER fondata il 10.07.1987 è composta da 0 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.09.2017. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
Informazioni sul registro di commercio
Domicilio legale dell'azienda
Vaduz
Ramo economico
nessuna informazione disponibile
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SKIRASU SKIRACER SUPPORTING GEMEINNUETZIGE STIFTUNG ZUR UNTERSTUETZUNG VERUNFALLTER ODER ERKRANKTER SKIRENNFAHRER
- SKIRASU STIFTUNG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per SKIRASU (SKIRACER SUPPORTING) GEMEINNUETZIGE STIFTUNG ZUR UNTERSTUETZUNG VERUNFALLTER ODER ERKRANKTER SKIRENNFAHRER
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 20229092, (1)
Handelsregister 07.09.2017, SKIRASU (SKIRACER SUPPORTING) GEMEINNUETZIGE STIFTUNG ZUR UNTERSTUETZUNG VERUNFALLTER ODER ERKRANKTER SKIRENNFAHRER, Vaduz (FL-0001.104.170-2) Stiftung Repräsentanz/Zustelladresse neu: c/o LEGACON TREUHAND ANSTALT, Landstrasse 99, 9494 Schaan.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Wörndl, Frank, StA: Deutschland, 8972 Sonthofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodler, Marc Armin, StA: Schweiz, 3006 Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Erwin, StA: Italien, 39042 Brixen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frommelt, Wilhelm Thomas, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
IRT (International Racing Team), Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Ospelt, Dr. Alexander Wolfgang, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchel, Marco Norbert, StA: Liechtenstein, 9497 Triesenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasmeier, Markus, StA: Deutschland, 83727 Schliersee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weirather, Hartmann, StA: Österreich, 9442 Berneck, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 20132265, (1)
Öffentlichkeitsregisteramt 16.11.2011, SKIRASU (SKIRACER SUPPORTING) GEMEINNUETZIGE STIFTUNG ZUR UNTERSTUETZUNG VERUNFALLTER ODER ERKRANKTER SKIRENNFAHRER, Vaduz (FL-0001.104.170-2) Die eingetragenen Daten wurden nicht öffentlich publiziert.
Numero di pubblicazione: 20124187, (1)
Öffentlichkeitsregisteramt 22.07.2011, SKIRASU (SKIRACER SUPPORTING) GEMEINNUETZIGE STIFTUNG ZUR UNTERSTUETZUNG VERUNFALLTER ODER ERKRANKTER SKIRENNFAHRER, Vaduz (FL-0001.104.170-2) Die eingetragenen Daten wurden nicht öffentlich publiziert.