Indirizzo
c/o Christian Saurer
Tüelenweg 5
3656 Ringoldswil
Informazioni su Skilift AG Schwanden ob Sigriswil
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Skilift AG Schwanden ob Sigriswil
- Skilift AG Schwanden ob Sigriswil con sede a Ringoldswil è una Società anonima nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada». Skilift AG Schwanden ob Sigriswil è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Skilift AG Schwanden ob Sigriswil è composta da 10 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 21.04.2020. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-101.920.369.
Dirigenza (10)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christian Tschanz,
Ulrich Bühler,
Madeleine Amstutz,
Marc Marti,
Catrine Papst-Lacotte
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.11.1970
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sigriswil
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.007.722-8
IDI/IVA
CHE-101.920.369
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb der Skilifte Werrenäbnit und Allmendschwand nach Massgabe der hierfür erteilten Konzession. Kann sich an anderen, dem Wintersport dienenden Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben, die der Erweiterung des Skigebietes dienen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
NAVICA Revisions AG | Thun | 04.06.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst AG Buchführung & Treuhand | Thun | 06.03.2009 | 01.04.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Skilift AG Schwanden ob Sigriswil
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004874228, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift AG Schwanden ob Sigriswil, in Sigriswil, CHE-101.920.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556149).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Santschi, Alfred, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saurer, Christian, von Sigriswil, in Ringoldswil (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Papst-Lacotte, Catrine, von Lugnez, in Sigriswil, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Brunner, Christine, von Sigriswil, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), Mitglied des Verwaltungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Amstutz, Walter, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühler, Ulrich, genannt Ueli, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kämpf, Hans, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmocker, Walter, von Habkern, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Tschanz, Christian, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004556149, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift AG Schwanden ob Sigriswil, in Sigriswil, CHE-101.920.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bichsel, Alfons, von Sigriswil, in Merligen (Sigriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Ueli, von Sigriswil, in Sigriswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Madeleine, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Marc Christoph, von Schangnau, in Gunten (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1498111, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Skilift AG Schwanden ob Sigriswil, in Sigriswil, CHE-101.920.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213546). [Folgende Bemerkungen werden gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].[gestrichen: Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend.].[gestrichen: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bichsel, Alfons, von Sigriswil, in Merligen (Sigriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Merligen (Gde. Sigriswil) (Sigriswil)];
NAVICA Revisions AG (CHE-103.651.341), in Thun, Revisionsstelle [bisher: NAVICA Revisions AG (CH-092.3.005.859-3)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.