Informazioni su Sirek Büchel AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sirek Büchel AG
- Sirek Büchel AG è una Società anonima con sede a Buchs SG. Sirek Büchel AG appartiene al settore «Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria» ed è attualmente attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 30.08.2002.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 04.02.2020.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-109.703.077.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.08.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Buchs (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.052.116-0
IDI/IVA
CHE-109.703.077
Ramo economico
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Aufträgen in der Reklamebranche, insbesondere Siebdruck, Grafik und Beschriftungen wie auch Fabrikation von Verdecken, Zelten und textilen Bauten aller Art sowie Handel mit damit verbundenen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen aller Art im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Betriebs- und Geschäftsliegenschaften erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bösch & Rinderer Revisions AG | Buchs (SG) | 04.02.2020 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Progressia Wirtschaftsprüfung AG | Wädenswil | 17.01.2019 | 03.02.2020 | |
PMP Treuhand AG | Vaz/Obervaz | 23.06.2009 | 16.01.2019 | |
ALFINA Holding AG | Chur | 22.06.2005 | 22.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Büchel Blachen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sirek Büchel AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004821730, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sirek Büchel AG, in Buchs (SG), CHE-109.703.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655970).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-310.978.038), in Au ZH (Wädenswil), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bösch & Rinderer Revisions AG (CHE-110.468.003), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004655970, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sirek Büchel AG, in Buchs (SG), CHE-109.703.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004544266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Mark, von Fläsch, in Weesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Aldo, von Fläsch, in Weesen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Römer, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Gamprin-Bendern (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lavater, Felix C., von Zürich, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004544266, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Sirek Büchel AG, in Buchs (SG), CHE-109.703.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PMP Treuhand AG (CH-350.3.007.928-2), in Vaz/Obervaz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-310.978.038), in Au ZH (Wädenswil), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.