Informazioni su SIRATEC Schweizerische-russische Stiftung für Landwirtschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SIRATEC Schweizerische-russische Stiftung für Landwirtschaft
- SIRATEC Schweizerische-russische Stiftung für Landwirtschaft ha sede a Lausanne ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- SIRATEC Schweizerische-russische Stiftung für Landwirtschaft è stata costituita nel 16.01.2006.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 24.03.2014.
- L’IDI segnalata è CHE-112.723.034.
- Allo stesso indirizzo come SIRATEC Schweizerische-russische Stiftung für Landwirtschaft sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: MK conseils sàrl, ZANZI CLINIC SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.01.2006
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.045.991-0
IDI/IVA
CHE-112.723.034
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Favoriser le développement en Russie ou dans d'autres pays de l'ancienne Union soviétique d'une agriculture reposant sur des bases saines et évoluant de façon à allier de manière constante qualité, innovation et respect de l'environnement; tenir compte des besoins des populations concernées, notamment des personnes travaillant dans la branche; mise sur pied de formations dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Prateo Conseil SA en liquidation | Pully | 20.01.2006 | 23.03.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SIRATEC Schweizerische-russische Stiftung für Landwirtschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1412429, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SIRATEC Schweizerische-russische Stiftung für Landwirtschaft, à Lausanne, CHE-112.723.034, fondation (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Prateo Conseil S.A. n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 4866786, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SIRATEC Schweizerische-russische Stiftung für Landwirtschaft, à Lausanne, CH-550-1045991-0, fondation, favoriser le développement en Russie d'une agriculture reposant sur des bases saines (FOSC du 20.01.2006, p. 14/3205274). Frey Till n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée. Meier René est désormais à Bâle.
Nouveau membre du conseil de fondation avec signature collective à deux:
Perroud Simon, de La Folliaz, à Villars-sur-Glâne.
Numero di pubblicazione: 3205274, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
SIRATEC Schweizerische-russische Stiftung für Landwirtschaft (SIRATEC Fondation helvético-russe pour l'agriculture) (SIRATEC Swiss-Russian foundation for agriculture) (SIRATEC Shveitsarskiy-russkiy fond dlia agrikulturi), à Lausanne, place Bel-Air 1, c/o MCE, CH-550-1045991-0. Nouvelle fondation.
Statuts:
1er décembre 2005 et 4 janvier 2006.
But:
favoriser le développement en Russie ou dans d'autres pays de l'ancienne Union soviétique d'une agriculture reposant sur des bases saines et évoluant de façon à allier de manière constante qualité, innovation et respect de l'environnement;
tenir compte des besoins des populations concernées, notamment des personnes travaillant dans la branche;
mise sur pied de formations dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation.
Conseil:
3 membres au moins, qui sont Meier René, de Rümlang, à Moscou (Russie), président, Rouiller Nicolas, de Dorénaz, à Prilly, tous deux avec signature individuelle, et Frey Till, de Bâle, à Moscou (Russie), avec signature collective à deux.
Réviseur:
Prateo Conseil S.A., à Pully.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.