Informazioni su Signer Mäder Architekten GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Signer Mäder Architekten GmbH
- Signer Mäder Architekten GmbH con sede a Luzern è una Società a garanzia limitata nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria». Signer Mäder Architekten GmbH è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Signer Mäder Architekten GmbH è composta da 2 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 11.06.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.253.212.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Broker Verbund Schweiz AG, Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG, holzprojekt ag.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.06.1999
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.022.696-2
IDI/IVA
CHE-107.253.212
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Architekturarbeiten in allen Belangen; Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundstücken; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Scheuner + Mäder, Architekten GmbH
- Scheuner-Mäder-Schild Architekten GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Signer Mäder Architekten GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006053384, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Signer Mäder Architekten GmbH, in Luzern, CHE-107.253.212, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208352).
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Herbert, von Thalheim (AG), in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005208352, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Signer Mäder Architekten GmbH, in Luzern, CHE-107.253.212, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004770982).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer, André Franz, von Appenzell, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer & Signer Holding AG (CHE-263.459.807), in Luzern, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Mäder, Herbert, von Thalheim (AG), in Luzern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004770982, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Scheuner + Mäder, Architekten GmbH, in Luzern, CHE-107.253.212, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2019, Publ. 1004728217).
Statutenänderung:
15.11.2019.
Firma neu:
Signer Mäder Architekten GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Herbert, von Thalheim (AG), in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Signer & Signer Holding AG (CHE-263.459.807), in Luzern, Gesellschafterin, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Signer, André Franz, von Appenzell, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Signer, Nicole Sandra, von Appenzell, in Luzern, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.