Indirizzo
Heidenerstrasse 52
9450 Altstätten SG
Informazioni su Signa AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Signa AG
- Signa AG ha sede a Altstätten SG, è attiva e opera nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- La dirigenza dell’azienda Signa AG fondata il 18.06.2002 è composta da una persona.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 02.11.2016, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-109.617.012.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.06.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Altstätten
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.051.760-6
IDI/IVA
CHE-109.617.012
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Strategie / Organisation / Führung / Kommunikation / Marketing / Finanz- und Rechnungswesen mit dem Ziel der nachhaltigen Unternehmens-Entwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
büro ö heiden gmbh | Heiden | 30.06.2005 | 26.11.2014 | |
G&W TREUHAND AG | Thal | <2004 | 29.06.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Signa AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3140621, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Signa AG, in Altstätten, CHE-109.617.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2014, Publ. 1845829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willener, Erich, von Sigriswil, in Müselbach (Kirchberg SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Urs, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1845829, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Signa AG, in Altstätten, CHE-109.617.012, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2005, S. 13, Publ. 2909578).
Statutenänderung:
19.11.2014.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Strategie / Organisation / Führung / Kommunikation / Marketing / Finanz- und Rechnungswesen mit dem Ziel der nachhaltigen Unternehmens-Entwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urs Lambrigger Treuhand GmbH, in Wolfhalden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willener, Erich, von Sigriswil, in Müselbach (Kirchberg SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau].
Numero di pubblicazione: 2909578, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Signa AG, in Altstätten, CH-320.3.051.760-6, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Strategie, Organisation, Führung, Kommunikation, Marketing, Finanz- und Rechnungswesen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2002, S. 11, Publ. 525074).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambrigger, Urs, von Basel, in Wolfhalden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orga-Soft AG, in Thal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urs Lambrigger Treuhand GmbH, in Wolfhalden, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.