Informazioni su Siedlungsgenossenschaft Wylergut (SGW)
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Siedlungsgenossenschaft Wylergut (SGW)
- Siedlungsgenossenschaft Wylergut (SGW) ha sede a Bern ed è attiva. Essa è una Società cooperativa ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 8 persone.
- Il 26.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-103.962.887.
Dirigenza (8)
i più recenti membri dell'amministrazione
Pascal Stalder,
Fabienne Käppeli,
Stephan Glaus Stämpfli,
Martin Löffel,
Barbara Egger Wettstein
i più recenti aventi diritto di firma
Pascal Stalder,
Fabienne Käppeli,
Stephan Glaus Stämpfli,
Martin Löffel,
Barbara Egger Wettstein
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.10.1942
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.5.000.974-6
IDI/IVA
CHE-103.962.887
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die SGW bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe für die Genossenschafter: eine familienfreundliche Wohn- und Lebensqualität im Wylergut zu erhalten und zu fördern; ihre Wohnungen vorwiegend an Familien mit Kindern preisgünstig zu vermieten; das Siedlungsbild des Wylergutes gesamtheitlich zu erhalten; die Interessen der Genossenschafter zu wahren. Zur Erreichung der Ziele kann sie: Liegenschaften, Grundstücke und Baurechte sowie andere dingliche Rechte kaufen oder verkaufen; Grundstücke überbauen oder überbauen lassen; Bestrebungen zur Verbesserung der bestehenden Bausubstanz unterstützen; Infrastrukturaufgaben und -Dienstleistungen unterstützen oder übernehmen; das kulturelle und gesellschaftliche Leben fördern; sich für umweltgerechtes Verhalten einsetzen. Die SGW hat ihre eigenen Liegenschaften zu erneuern und zu unterhalten. Die SGW darf mit ihren Liegenschaften nicht spekulieren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Contafin Treuhand- und Revisions AG | Muri bei Bern | 27.06.2017 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Abrakadabra Treuhand, Renato Giacometti | Langnau im Emmental | 06.10.2008 | 26.06.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Siedlungsgenossenschaft Wylergut SGW
- Siedlungs-Baugenossenschaft Bern-Wylergut
- Siedlungsbaugenossenschaft Bern.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Siedlungsgenossenschaft Wylergut (SGW)
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006094633, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Siedlungsgenossenschaft Wylergut (SGW), in Bern, CHE-103.962.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308155).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karnusian, Sandra, von Zürich, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Pascal, von Herisau, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005308155, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Siedlungsgenossenschaft Wylergut (SGW), in Bern, CHE-103.962.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004671030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger Krummacher, Stéphanie Lan-Anh, von Brügg, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Andreas, von Schangnau, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Conde, Marta, spanische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger Wettstein, Barbara, von Bassersdorf und Gurmels, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bassersdorf und Guschelmuth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hauk, Rudolf, von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käppeli, Fabienne, von Luzern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004671030, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Siedlungsgenossenschaft Wylergut (SGW), in Bern, CHE-103.962.887, Genossenschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2019, Publ. 1004630263).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gees, Thomas, von Scharans, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuz Guzmann, Katharina, von Lauterbrunnen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaus Stämpfli, Stephan, von Oberried am Brienzersee, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karnusian, Sandra, von Zürich, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.