Informazioni su Siedlungsbau-Genossenschaft Kloten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Siedlungsbau-Genossenschaft Kloten
- Siedlungsbau-Genossenschaft Kloten opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Kloten.
- La dirigenza dell’Organizzazione Siedlungsbau-Genossenschaft Kloten è composta da 5 persone.
- L’Organizzazione ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 10.09.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’Organizzazione è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-103.301.237.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Hendrika Blumer,
Mladen Danilovic,
Fabio Santostefano,
Tanja Furrer,
Kevin Croner
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.03.1948
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Kloten
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.5.901.438-7
IDI/IVA
CHE-103.301.237
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Beschaffung von möglichst preiswerten Wohnungen in gemeinsamer Selbsthilfe für ihre Mitglieder sowie dauernder Entzug dieser Wohnungen vor Spekulationen, Erstellung, Vermietung oder Verkauf preisgünstiger Wohnungen an ihre Mitglieder; kann Hobbyräume, Park- und Garageplätze auch an Nichtmitglieder vermieten sowie sich an Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen und die Mitgliedschaft bei Dachorganisationen gemeinnütziger Baugenossenschaften erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Argo Consilium AG | Stäfa | 13.10.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sovaria Treuhand AG | Kloten | 30.11.2010 | 18.06.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Siedlungsbaugenossenschaft Kloten
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Siedlungsbau-Genossenschaft Kloten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006125615, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Siedlungsbau-Genossenschaft Kloten, in Kloten, CHE-103.301.237, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Yvonne, von Gommiswald, in Kloten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Hendrika, von Glarus Süd, in Kloten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005859760, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Siedlungsbau-Genossenschaft Kloten, in Kloten, CHE-103.301.237, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795442).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argo Consilium AG (CHE-106.829.049), in Stäfa, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005795442, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Siedlungsbau-Genossenschaft Kloten, in Kloten, CHE-103.301.237, Genossenschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2023, Publ. 1005771318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Andreas, von Fischenthal, in Kloten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Danilovic, Mladen, von Kloten, in Kloten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Yvonne, von Gommiswald, in Kloten, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.