Indirizzo
c/o BD Gérance SA, succursale de Romont
Place Saint-Jacques 51
1680 Romont FR
Informazioni su SI Pra d'Amont SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SI Pra d'Amont SA
- SI Pra d'Amont SA da Romont FR opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 06.09.1993.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 07.04.2017. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-102.149.731.
- Baronimmo SA, BD Gérance SA, succursale de Romont, Coopérative d'habitation et de rénovation foncière Le Soleil Levant sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Philippe Paul Thalmann,
André Ulysse Bernard Magne,
Pierre-André Defferrard
i più recenti aventi diritto di firma
Philippe Paul Thalmann,
André Ulysse Bernard Magne,
Pierre-André Defferrard
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.09.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Romont (FR)
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.137.693-7
IDI/IVA
CHE-102.149.731
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Effectuer des opérations de représentation, d'achat, de vente, de courtage et de gérance de tous biens immobiliers; réaliser tous plans, projets et plans financiers pour l'exécution de travaux de construction; exécuter ou faire exécuter et surveiller tous travaux de construction; fournir tous conseils techniques; importer, exporter et distribuer des matériaux, des éléments de construction et des installations, y compris tous accessoires et objets annexes.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ECA Experts Comptables Associés S.A. | Fribourg | <2004 | 30.01.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SI Pra d'Amont SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3455915, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
S.I. Pra d'Amont SA, à Romont (FR), CHE-102.149.731 (FOSC du 09.06.2016, p. 0/2879967).
Nouvelle adresse:
Place Saint-Jacques 51, c/o BD Gérance SA, succursale de Romont, 1680 Romont FR.
Numero di pubblicazione: 2879967, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
S.I. Pra d'Amont SA, à Romont (FR), CHE-102.149.731 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826).
Nouvelle adresse:
Avenue Gérard Clerc 6, c/o FIDUCIMMO S.A., 1680 Romont FR. Jeckelmann Joseph et Wider Roland ne sont plus administrateurs, leur signature est radiée. Thalmann Philippe, administrateur, nom précis Thalmann Philippe Paul, n'est plus secrétaire, mais nommé président avec signature collective à deux. Magne André, nom précis Magne André Ulysse Bernard, originaire de Vuisternens-devant-Romont et domicilié à Corpataux-Magnedens, n'est plus président, mais reste administrateur avec signature collective à deux. Defferrard Pierre André, de Villorsonnens, à Bulle, est nommé administrateur avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 6009336, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
S.I. Pra d'Amont SA, à Romont (FR), CH-217-0137693-7, effectuer des opérations de représentation, etc. (FOSC du 01.02.2007, p. 6).
Nouvelle adresse:
Avenue Gérard-Clerc 6, c/o FONCIA Glâne, succursale de FONCIA Fribourg SA, 1680 Romont FR. Statuts modifiés le 11.01.2011.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, remise de lettre en mains propres, télécopie, courrier électronique ou FOSC. La clause statutaire relative à la reprise de biens envisagée et à l'apport du 31.08.1993 est abrogée. ECA Experts Comptables Associés SA n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 11.01.2011, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.