Indirizzo
rue de la Villette 21
1400 Yverdon-les-Bains
Informazioni su SI Les Sources Yverdon-les-Bains C SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SI Les Sources Yverdon-les-Bains C SA
- SI Les Sources Yverdon-les-Bains C SA opera nel settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva. La sede è a Yverdon-les-Bains.
- SI Les Sources Yverdon-les-Bains C SA ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 17.05.2010. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- SI Les Sources Yverdon-les-Bains C SA è iscritta nel cantone VD con l’IDI CHE-100.863.645.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.05.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Yverdon-les-Bains
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.003.609-9
IDI/IVA
CHE-100.863.645
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'achat, la construction, la vente, l'échange, la mise en valeur, la gérance, la location de tous immeubles ainsi que toutes opérations financières ou autres en rapport avec ce but qui comprend aussi l'exploitation intégrale des immeubles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Gefid Sàrl | Neuchâtel | 29.12.2006 | 16.05.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SI Les Sources Yverdon-les-Bains C SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5634096, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
S.I. Les Sources Yverdon-les-Bains C S.A., à Yverdon-les-Bains, CH-550-1003609-9 (FOSC du 29.12.2006, p. 24/3703160). Statuts modifiés le 30 avril 2010 sur des points non soumis à publication. Selon déclaration du conseil d'administration du 30 avril 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Fiduciaire Gefid Sàrl n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3703160, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
S.I. Les Sources Yverdon-les-Bains C S.A., à Yverdon-les-Bains, CH-550-1003609-9 (FOSC du 20.07.2000, p. 4982). De Reynier Philippe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
de Reynier Gilles, de Neuchâtel, à Boudry. Senent Sabine n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
Fiduciaire Gefid Sàrl, à Peseux.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
S. I. Les Sources Yverdon-les-Bains C S.A., à Y v e r d o n - l e s - B a i n s (FOSC du 13.06.2000, p. 3984).
Nouvelle adresse:
rue de la Villette 21.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.