Informazioni su Sence SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sence SA
- Sence SA da Lugano opera nel ramo «Fabbricazione di gioiello e di prodotti simile» ed è attiva.
- Sence SA è stata costituita nel 04.02.2008.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 16.08.2024.
- L’azienda Sence SA è iscritta con l’IDI CHE-114.064.515.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Sence SA: Agnieszka Kaczmarska, Art Computer SA, BB & Partners SA.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jacob Hoekstra,
Sandro Gibillaro,
Marnix Christian Johannes Ettema
i più recenti aventi diritto di firma
Jacob Hoekstra,
Sandro Gibillaro,
Marnix Christian Johannes Ettema
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.02.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lugano
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.031.785-7
IDI/IVA
CHE-114.064.515
Ramo economico
Fabbricazione di gioiello e di prodotti simile
Scopo
L'introduzione sul mercato di prodotti e la vendita di sottoprodotti come borse, cinture e occhiali da sole, principalmente dalla Cina in Svizzera, in Europa e negli Stati Uniti d'America. La Società può costituire filiali in Svizzera e all'estero; può acquisire partecipazioni in società svizzere o estere. La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali e svolgere tutte le attività direttamente o indirettamente connesse allo scopo. La Società può concedere prestiti o rilasciare garanzie a qualsiasi persona, inclusi azionisti e/o membri del consiglio di amministrazione.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Priess Ettema Ning AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sence SA
Numero di pubblicazione: HR02-1006108530, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Sence SA, in Lugano, CHE-114.064.515, società anonima (Nr. FUSC 90 del 10.05.2024, Pubbl. 1006029433). Con decisione del 12.08.2024, la Pretura del Distretto di Lugano ha concesso una proroga della moratoria definitiva della durata di 3 mesi a far tempo dal 03.09.2024.
Numero di pubblicazione: NA04-0000001066, Ufficio del registro di commercio Ticino
Rubrica: Concordati Sottorubrica: Proroga della moratoria concordataria Data di pubblicazione: SHAB, KABTI 13.08.2024 Disponibile al pubblico fino al: 13.08.2029 Numero di pubblicazione: Ente di pubblicazione Pretura di Lugano - Sezione 5, Via Emilio Bossi 3, 6901 Lugano Proroga della moratoria concordataria Sence SA Parte richiedente: Sence SA CHE-114.064.515 c/o: KILPATRICK SA Via Cattedrale 2
mediante reclamo nel termine di 10 giorni dalla notificazione direttamente al Tribunale d'appello. Osservazioni:
SO.2023.3611
Numero di pubblicazione: HR02-1006029433, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Sence SA, in Lugano, CHE-114.064.515, società anonima (Nr. FUSC 41 del 28.02.2024, Pubbl. 1005973031). Con decisione del 03.05.2024, la Pretura del Distretto di Lugano ha concesso una moratoria in via definitiva per un periodo di 4 mesi a far tempo dal 03.05.2024.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.