Informazioni su Semax AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Semax AG
- Semax AG opera nel settore «Commercio di prodotti informatici e di comunicazione» ed è attualmente attiva. La sede è a Cham.
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 25.01.2011.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.02.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZG con l’IDI CHE-211.542.588.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 19 altre aziende attive. Queste includono: Albli Research AG, ALTEN SWITZERLAND AG, American Hairstyle Inc..
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Jean-Pierre Meyer,
Christian Bühlmann,
Severin Max Fischer,
Jörg Tschudy,
Dominik Lendi
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.01.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cham
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.035.385-0
IDI/IVA
CHE-211.542.588
Ramo economico
Commercio di prodotti informatici e di comunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel von Produkten zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energietechnik im Bereich Energiemessung, Verbrauchsoptimierung, Beleuchtung, Elektromobilität, erneuerbarer Energien und verwandte Geschäftszweige sowie weiteren Dienstleistungen wie Beratung, Datenverarbeitung, Projektmanagement und Service; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 03.04.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Semax AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005965723, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Semax AG, in Cham, CHE-211.542.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2022, Publ. 1005598192).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Christian, von Fischbach-Göslikon, in Mühlau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Jean-Pierre, von Basel, in Maschwanden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005598192, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Semax AG, in Cham, CHE-211.542.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirtz, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Maienfeld, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004719566, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Semax AG, in Cham, CHE-211.542.588, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2017, Publ. 3910359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winter, Wolfgang, von Kaisten, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Severin, von Merenschwand, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Benzenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.