Informazioni su Seetalwerk AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Seetalwerk AG
- Seetalwerk AG da Beinwil am See opera nel ramo «Altri servizi sociali» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.03.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone AG con l’IDI CHE-215.478.943.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.01.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Beinwil am See
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.446.953-3
IDI/IVA
CHE-215.478.943
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bezweckt mit einem sozial ausgerichteten, gemeinnützigen Geschäftsmodell das Anbieten von Arbeits- und Wohnmöglichkeiten für und mit Menschen mit voller und/oder eingeschränkter Leistungsfähigkeit und die berufliche, arbeitsmässige und soziale Eingliederung von Personen mit psychischen und/oder physischen Beeinträchtigungen sowie Arbeits- und/oder Erwerbslosen; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Liegenschaften, Grundstücke, Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Seetalwerk AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005707644, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Seetalwerk AG, in Beinwil am See, CHE-215.478.943, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004819525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amsler, Marlies, von Engelberg, in Birrwil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004819525, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Seetalwerk AG, in Beinwil am See, CHE-215.478.943, Löwenplatz 13, 5712 Beinwil am See, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.01.2020.
Zweck:
Bezweckt mit einem sozial ausgerichteten, gemeinnützigen Geschäftsmodell das Anbieten von Arbeits- und Wohnmöglichkeiten für und mit Menschen mit voller und/oder eingeschränkter Leistungsfähigkeit und die berufliche, arbeitsmässige und soziale Eingliederung von Personen mit psychischen und/oder physischen Beeinträchtigungen sowie Arbeits- und/oder Erwerbslosen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Liegenschaften, Grundstücke, Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Post durch eingeschriebenen Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder durch schriftliche Mitteilung gegen Empfangsbestätigung.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 23.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Amsler, Thomas, von Densbüren, in Birrwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Amsler, Daniel, von Densbüren, in Thalwil, mit Einzelunterschrift;
Amsler, Marlies, von Engelberg, in Birrwil, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.