Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su See-Obst Beteiligungs AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.01.1989
Cancellazione dal registro delle imprese
19.08.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Güttingen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.000.687-0
IDI/IVA
CHE-106.407.429
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Direkter oder indirekter Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, die im Landwirtschaftssektor oder in vor- sowie nachgelagerten Wirtschaftsbereichen tätig sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TWS Confides AG | Tägerwilen | 08.09.2006 | 18.08.2013 | |
Ernst & Young AG | St. Gallen | <2004 | 07.09.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- See-Obst Beteiligungs AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: See-Obst Beteiligungs AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1032391, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
See-Obst Beteiligungs AG in Liquidation, in Güttingen, CH-440.3.000.687-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6234548). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6234548, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
See-Obst Beteiligungs AG, in Güttingen, CH-440.3.000.687-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2007, S. 14, Publ. 3920244).
Firma neu:
See-Obst Beteiligungs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.06.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Benno, von Appenzell, in Altnau, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Oskar W., von Güttingen, in Güttingen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häni, Peter, von Rapperswil BE, in Uttwil, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3920244, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
See-Obst AG, in Güttingen, CH-440.3.000.687-0, Landesprodukte, insbesondere Tafelobst aus dem Einzugs- und Tätigkeitsgebiet der beteiligten Aktionäre kostengünstig einlagern und abpacken usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2006, S. 13, Publ. 3540662).
Statutenänderung:
23.04.2007.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 23.03.2007 Aktiven von CHF 6'012'287.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'298'287.37 auf die Tobi Tafelobst AG (neu Tobi Seeobst AG), in Bischofszell (CH-440.3.005.886-6).
Gegenleistung:
1'714 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
See-Obst Beteiligungs AG.
Zweck neu:
Direkter oder indirekter Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, die im Landwirtschaftssektor oder in vor- sowie nachgelagerten Wirtschaftsbereichen tätig sind. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Benno, von Appenzell, in Altnau, mit Einzelprokura [bisher: in Kesswil].