Informazioni su SCHWENDENER fges AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SCHWENDENER fges AG
- SCHWENDENER fges AG ha sede a Buchs SG ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- Il 13.09.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-107.900.164.
- 5 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: ATEMPO GmbH, Caroline Real Estate Switzerland (One) GmbH, Santhera GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.07.1975
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Buchs (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.015.178-5
IDI/IVA
CHE-107.900.164
Ramo economico
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Führung eines Detailhandelsgeschäftes, insbesondere in den Bereichen Forst, Garten, E-Bikes und Schliesssysteme. Sie kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Interessen der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Montfort Audit & Advisory AG | Buchs (SG) | 13.09.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TEAG Advisors AG | Grabs | 10.03.2003 | 12.09.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schwendener Forst, Garten, Eisenwaren, Schliesssysteme AG
- Schwendener R. Eisenwaren AG
- Schwendener Eisenwaren AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SCHWENDENER fges AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006129297, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SCHWENDENER fges AG, in Buchs (SG), CHE-107.900.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2022, Publ. 1005495117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TEAG Advisors AG (CHE-102.568.660), in Grabs, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montfort Audit & Advisory AG (CHE-415.106.342), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005495117, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schwendener Forst, Garten, Eisenwaren, Schliesssysteme AG, in Buchs (SG), CHE-107.900.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2022, Publ. 1005480921).
Statutenänderung:
02.06.2022.
Firma neu:
SCHWENDENER fges AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Führung eines Detailhandelsgeschäftes, insbesondere in den Bereichen Forst, Garten, E-Bikes und Schliesssysteme. Sie kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Interessen der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch Mitteilungen verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Thomas, von Buchs (SG) und Sevelen, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
TEAG Advisors AG (CHE-102.568.660), in Grabs, Revisionsstelle [bisher: TEAG Advisors AG]. [Anpassung Funktion aufgrund geänderter Eintragungspraxis.] [Anpassung UID-Nummer Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Schwendener Eisenwaren AG, in Buchs SG, Führung eines Detailhandelsgeschäftes der Eisenwarenbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.1994, S. 2195).
Statutenänderung:
20.12.2001.
Firma neu:
Schwendener Forst, Garten, Eisenwaren, Schliesssysteme AG.
Zweck neu:
Führung eines Detailhandelsgeschäftes, insbesondere in den Bereichen Forst, Garten, Eisenwaren und Schliesssysteme.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwendener- Unterluggauer, Ulrike, von Buchs und Sevelen, in Buchs SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Perett-Schwendener, Gabriela, von Mels, Buchs SG und Sevelen, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwendener, Thomas, von Buchs SG und Sevelen, in Buchs SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.