Informazioni su Schuhbus Admi GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schuhbus Admi GmbH
- Schuhbus Admi GmbH da Aesch LU opera nel ramo «Bancarelle e mercati» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 28.04.2020.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 14.05.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-194.388.611.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.04.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (LU)
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.809.648-1
IDI/IVA
CHE-194.388.611
Ramo economico
Bancarelle e mercati
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Kleidungsstücken aller Art, insbesondere mit Schuhen und persönlicher Schutzausrüstung, sowie Vermietung von Transportfahrzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schuhbus Admi Sàrl
- Schuhbus Admi Sagl
- Schuhbus Admi Ltd liab. Co
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schuhbus Admi GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006031303, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Schuhbus Admi GmbH, in Aesch (LU), CHE-194.388.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005306078).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emme Kappa AG (CHE-240.431.867), in Aesch (LU), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kneuss, Mario Silver, von Eggiwil, in Aesch (LU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meisterschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005306078, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Schuhbus Admi GmbH, in Aesch (LU), CHE-194.388.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneuss, Monica, von Eggiwil, in Fahrwangen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneuss, Mario Silver, von Eggiwil, in Meisterschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004965840, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Schuhbus Admi GmbH, in Aesch (LU), CHE-194.388.611, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881083).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneuss, Mario Silver, von Eggiwil, in Meisterschwanden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kneuss, Monica, von Eggiwil, in Fahrwangen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.