Informazioni su SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ)
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ)
- SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ) con sede a Zürich è una Società anonima nel ramo «Amministrazioni pubbliche». SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ) è attiva.
- SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ) ha 3 persone nella dirigenza.
- Il 07.04.2021 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ) è iscritta con l’IDI CHE-220.952.376.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Nina Pascale Loredana Peduzzi,
Eugenio Peduzzi,
Beda Brunner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.07.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.040.802-6
IDI/IVA
CHE-220.952.376
Ramo economico
Amministrazioni pubbliche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen einer dem kantonalen Volksschulgesetz unterstehenden Oberstufe. Zudem organisiert und führt die Gesellschaft Fördermassnahmen auf allen Ausbildungsstufen durch. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie kann insbesondere auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Argus Revisionen GmbH | Dietlikon | 07.04.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Arcus Treuhand AG | Zürich | 08.07.2014 | 06.04.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ)
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005141886, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ), in Zürich, CHE-220.952.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2019, Publ. 1004707665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arcus Treuhand AG (CHE-107.570.167), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argus Revisionen GmbH (CHE-321.148.727), in Dietlikon, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004707665, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ), in Zürich, CHE-220.952.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183921).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenzinger, Michael, von Schneisingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mazidi, Heidi, von Sternenberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peduzzi, Nina, von Stäfa, in Winterthur, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peduzzi, Eugenio, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Beda, von Domat/Ems, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4183921, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SchülerInnenSchule Zürich AG (SISZ), in Zürich, CHE-220.952.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1599271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.