Informazioni su metallabs AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu metallabs AG
- metallabs AG ha sede a Oberurnen ed è attiva. Essa opera nel ramo «Officina del fabbro, fucina e bottega».
- La dirigenza dell’azienda metallabs AG è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 14.05.2020.
- L’azienda metallabs AG è iscritta con l’IDI CHE-401.674.657.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.12.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Nord
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.3.005.589-5
IDI/IVA
CHE-401.674.657
Ramo economico
Officina del fabbro, fucina e bottega
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Projektmanagement, Beratung, Agentur, Vertretungen und Handel im Bereich von Metallwaren aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Verita Immobilien und Treuhand AG | Glarus Nord | 20.12.2013 | 13.05.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- metallabs Ltd.
- metallabs SA
- Schraner Metals Ltd.
- Schraner Metals AG
- Schraner Metals SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: metallabs AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004889474, Ufficio del registro di commercio Glarona
metallabs AG, in Glarus Nord, CHE-401.674.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880226). Gemäss Erklärung vom 06.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ivanovitch, Alexander, von Laufenburg, in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle;
Dinc, Engin, türkischer Staatsangehöriger, in Bilten (Glarus Nord), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004880226, Ufficio del registro di commercio Glarona
Schraner Metals AG, in Glarus Nord, CHE-401.674.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827101).
Statutenänderung:
30.03.2020.
Firma neu:
metallabs AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(metallabs SA) (metallabs Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Projektmanagement, Beratung, Agentur, Vertretungen und Handel im Bereich von Metallwaren aller Art in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.