Informazioni su Schneider Planung und Beratung AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schneider Planung und Beratung AG
- Schneider Planung und Beratung AG ha sede a Oberwil BL, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- Il dirigenza è composto da ha 6 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.05.1995.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 19.07.2017. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-108.292.858.
- Oltre all’azienda Schneider Planung und Beratung AG sono iscritte 3 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: irriloc AG, Schneider Gartengestaltung AG, Schneider Service AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Manuel Kleinmann,
Markus Winter,
Jean-Claude Kleinmann,
Anton Andreas Bellwald,
Suzanne Kleinmann
i più recenti aventi diritto di firma
Manuel Kleinmann,
Markus Winter,
Jean-Claude Kleinmann,
Anton Andreas Bellwald,
Suzanne Kleinmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.05.1995
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Oberwil (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.000.789-7
IDI/IVA
CHE-108.292.858
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten von Beteiligungen an Unternehmen und Übernahme von Managementaufgaben, Finanzierung von Tochtergesellschaften sowie Gewährung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten solcher Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft kann auch Rechte erwerben und Lizenzen verwerten, sich an gleichen oder ähnlichen Betrieben beteiligen und solche gründen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Santschi & Partner Treuhand AG | Reinach (BL) | 03.01.2013 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Rinaco Treuhand AG | Reinach (BL) | 07.12.2005 | 02.01.2013 | |
Urs Baumann & Partner AG | Reinach (BL) | 08.11.2005 | 06.12.2005 | |
Revibal Treuhandgesellschaft AG | Basel | <2004 | 08.08.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- JCK-Holding AG
- Ane Kenssen Mode & Design AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schneider Planung und Beratung AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3654227, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Schneider Planung und Beratung AG, in Oberwil (BL), CHE-108.292.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233957).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinmann, Manuel, von Basel, in Hésingue (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3233957, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
JCK-Holding AG, in Oberwil (BL), CHE-108.292.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7100470).
Statutenänderung:
07.12.2016.
Firma neu:
Schneider Planung und Beratung AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Markus, von Zürich und Kaisten, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dornach];
Santschi & Partner Treuhand AG (CHE-107.545.502), in Reinach (BL), Revisionsstelle [bisher: Santschi & Partner Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 7100470, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
JCK-Holding AG, in Oberwil BL, CH-270.3.000.789-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2013, Publ. 7063676).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winter, Markus, von Kaisten und Zürich, in Dornach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.