Indirizzo
Chemin du Long-Champ 110
2504 Biel/Bienne
Informazioni su Schiess Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schiess Holding AG
- Schiess Holding AG ha sede a Biel/Bienne, è attiva e opera nel ramo «Esercizio di una società partecipate».
- Schiess Holding AG è stata costituita nel 26.11.1946.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 01.03.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Schiess Holding AG è iscritta con l’IDI CHE-100.022.930.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Céline Schiess,
Walter Bieri,
Olivier Schiess,
Philippe Schiess
i più recenti aventi diritto di firma
Céline Schiess,
Walter Bieri,
Olivier Schiess,
Philippe Schiess
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.11.1946
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.001.324-8
IDI/IVA
CHE-100.022.930
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prise, gérance et commerce avec des participations de tous genres.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dialog Treuhand AG | Bern | 01.03.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Augsburger SA Fiduciaire | Biel/Bienne | <2004 | 29.02.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schiess Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005974730, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schiess Holding AG, à Biel/Bienne, CHE-100.022.930, société anonyme (No. FOSC 95 du 17.05.2022, Publ. 1005475170).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Augsburger SA Fiduciaire (CHE-107.188.170), à Biel/Bienne, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Schiess, Céline, de Zürich, à Biel/Bienne, administratrice, avec signature individuelle;
Dialog Treuhand SA (CHE-107.380.454), à Bern, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR02-1005475170, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schiess Holding AG, à Biel/Bienne, CHE-100.022.930, société anonyme (No. FOSC 117 du 21.06.2021, Publ. 1005222980).
Inscription ou modification de personne(s):
Bieri, Walter, de Schangnau, à Täuffelen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005222980, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schiess Holding AG, à Biel/Bienne, CHE-100.022.930, société anonyme (No. FOSC 12 du 20.01.2015, p.0, Publ. 1939707).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Doppler, Thomas, de Basel, à Orpund, administrateur, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Schiess, Olivier, de Zürich et Herisau, à Biel/Bienne, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle];
Schiess, Philippe, de Zürich et Herisau, à Nidau, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Biel/Bienne, secrétaire, avec signature individuelle].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.