Informazioni su Scherrer + Partner Dienstleistungen für die Haus- und Energietechnik GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Scherrer + Partner Dienstleistungen für die Haus- und Energietechnik GmbH
- Scherrer + Partner Dienstleistungen für die Haus- und Energietechnik GmbH da Basel opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 17.12.1998.
- Il 05.08.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Scherrer + Partner Dienstleistungen für die Haus- und Energietechnik GmbH è iscritta con l’IDI CHE-104.947.264.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Herrmann + Partner Energietechnik GmbH, LKK Planung GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti aventi diritto di firma
Cornelia Beugger Wipf-Schwab,
Ronald Schneider,
Martin Scherrer
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.12.1998
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.4.001.605-1
IDI/IVA
CHE-104.947.264
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen für die Haus- und Energietechnik.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Scherrer + Partner Dienstleistungen für die Haus- und Energietechnik GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005535794, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Scherrer + Partner Dienstleistungen für die Haus- und Energietechnik GmbH, in Basel, CHE-104.947.264, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004770127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandrini, Riccardo, von Flums-Grossberg, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Martin, von Stein (SG), in Basel, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Beugger Wipf, Cornelia, von Basel, in Muri (AG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004770127, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Scherrer + Partner Dienstleistungen für die Haus- und Energietechnik GmbH, in Basel, CHE-104.947.264, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, S.0, Publ. 2936355).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Ronald, von Giebenach, in Giebenach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2936355, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Scherrer + Partner Dienstleistungen für die Haus- und Energietechnik GmbH, in Basel, CHE-104.947.264, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, S. 7, Publ. 5652698).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Martin, von Stein SG, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsführung und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Stein SG, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Sandrini, Riccardo, von Flums-Grossberg, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.