Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Michel Corpataux
Schwendi 10
3156 Riffenmatt
Informazioni su Schafzuchtgenossenschaft Guggisberg in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.05.1957
Cancellazione dal registro delle imprese
26.02.2016
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Guggisberg
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.5.007.731-3
IDI/IVA
CHE-100.543.749
Ramo economico
Associazioni e federazioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt auf dem Wege der Selbsthilfe die Förderung der Schafhaltung im allgemeinen. Sie tritt für die Wahrung der Interessen der Schafzüchter und Schafhalter ein. Die Genossenschaft fördert besonders die Zucht der schwarzbraunen Gebirgsschafte. Sie sucht ihren Zweck zu erreichen: a) durch Ankauf und Aufzucht von Widdern von nachweisbarer prämierter Abstammung und guten Muttertieren; b) durch Belehrung der Genossenschafter über zweckmässige Haltung und Pflege der Schafe, rationelle Zucht, Veranstaltung und Teilnahme an Austellungen und Märkten, sowie Beschaffung von Weidegelegenheiten; c) Führung eines Zuchtbuches nach erfolgter Einführung der Prämierung und Punktierung der weiblichen Tiere; d) durch die Förderung des Absatzes von Fleisch und Wolle, sowie gutem Zuchtmaterial; e) durch Befolgen der für Schafzuchtgenossenschaften geltenden kantonalen und eidgenössischen Vorschriften.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schafzuchtgenossenschaft Guggisberg
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schafzuchtgenossenschaft Guggisberg in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2690209, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schafzuchtgenossenschaft Guggisberg in Liquidation, in Guggisberg, CHE-100.543.749, Genossenschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6846938). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6846938, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schafzuchtgenossenschaft Guggisberg, in Guggisberg, CH-035.5.007.731-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.1991, S. 3663).
Firma neu:
Schafzuchtgenossenschaft Guggisberg in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Michel Corpataux, Schwendi 10, 3156 Riffenmatt. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürrenmatt, Willi, von Guggisberg, in Guggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Zwahlen, Peter, von Wahlern, in Guggisberg, Mitglied, Sekretär und Zuchtbuchführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder Vizepräsident;
Heiniger, Willi, von Eriswil, in Riffenmatt (Guggisberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär;
Zahnd, Ernst, von Wahlern, in Guggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holzer, Albrecht, von Moosseedorf, in Schwarzenburg (Wahlern), Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corpataux, Michel, von Tentlingen, in Riffenmatt (Guggisberg), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schafzuchtgenossenschaft Guggisberg, in Guggisberg (SHAB Nr.72 vom 14.4.1989, S.1507). Aus dem Vorstand ausgeschieden ist Walter Stucki, Präsident. Seine Kollektivunterschrift ist erloschen. Neu als Präsident gewählt wurde Wilhelm Dürrenmatt, von Guggisberg, in Schwandacker, Gemeinde Guggisberg, bisher Beisitzer. Er zeichnet kollektiv zu zweien.