Informazioni su Schaffner EMV AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Schaffner EMV AG
- Schaffner EMV AG da Luterbach opera nel ramo «Ricerca e sviluppo» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 9 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 16.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è CHE-101.998.147.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Christian Schmidt,
Sarah Myriam Huot de Saint Albin,
Marc Aeschlimann
i più recenti aventi diritto di firma
Christian Schmidt,
Sarah Myriam Huot de Saint Albin,
Alexander Kamenka,
Marc Aeschlimann,
Andreas Giolo
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.05.1966
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luterbach
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-251.3.000.035-1
IDI/IVA
CHE-101.998.147
CHE-116.278.010 IVA
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung, Herstellung und weltweiter Vertrieb von elektronischen und elektrischen Produkten für verschiedene Anwendungen und Industrien sowie Handel mit solchen Erzeugnissen und Erbringen von damit verbundenen Dienstleistungen, Koordination von Einkauf und Verkauf innerhalb der Schaffner-Gruppe über deren Produktions- und Vertriebsgesellschafen, Produktions- und Absatzplanung, Festlegung der externen Vertriebs- und Marketingstrategie sowie Koordination der finanziellen und informationstechnologischen Belange der Gruppengesellschaften. Kann alle mit ihrem Zweck oder der Anlage ihrer Mittel direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke, Marken und Patente erwerben, veräussern und verwalten, Lizenzen vergeben und gleiche oder ähnliche Unternehmen im In- und Ausland erwerben oder sich daran beteiligen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Solothurn | 21.03.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 20.03.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Schaffner EMV SA
- Schaffner EMV Ltd.
- Schaffner Elektronik AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Schaffner EMV AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006130285, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schaffner EMV AG, in Luterbach, CHE-101.998.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2024, Publ. 1006093805).
Domizil neu:
Nordstrasse 5, 4542 Luterbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagy, Edmund, slowakischer Staatsangehöriger, in Šamorín (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Christian, von Zürich, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006093805, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schaffner EMV AG, in Luterbach, CHE-101.998.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005923351).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Christian, von Zürich, in Oberwil bei Büren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huot de Saint Albin, Sarah, französische Staatsangehörige, in Bartringen (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nagy, Edmund, slowakischer Staatsangehöriger, in Šamorín (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005923351, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Schaffner EMV AG, in Luterbach, CHE-101.998.147, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2023, Publ. 1005883140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brossard, Marc, von Saignelégier, in Büren an der Aare, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.