Indirizzo
c/o GA Consulenze Sagl
Via de la Grida 3
6535 Roveredo GR
Informazioni su SATRIX SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SATRIX SA
- SATRIX SA a Roveredo GR è una Società anonima nel ramo «Servizi per banche e istituti di credito». SATRIX SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 28.11.2007 e ha 0 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 08.01.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-113.952.838.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 7 altre aziende attive. Queste includono: Advanced Technology Consulting Sagl, ALFA SWISS REAL ESTATE Sagl, Altaira SA.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.11.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Roveredo (GR)
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-501.3.009.655-6
IDI/IVA
CHE-113.952.838
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La compravendita, l'assistenza, la consulenza, l'intermediazione, l'import e l'export, la locazione, il noleggio, la rappresentanza, la gestione di servizi e prodotti finanziari, nautici, commerciali nell'insieme dei settori informatici, tecnologici, telematici. La società può finanziare e/o commercializzare, locare e noleggiare imbarcazioni e natanti di qualsiasi tipo sia a scopo di diporto sia a scopo commerciale. Può commercializzare tessili sia grezzi sia lavorati e/o confezionati, compresa la confezione. Può compravendere e gestire brevetti, marchi di fabbrica e licenze in relazione allo scopo sociale. La società può acquistare, vendere e gestire immobili al fine di conseguire lo scopo sociale. La società può partecipare ad altre società con scopo analogo e finanziare ogni sua attività anche in associazione d'impresa.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Mondo Services Sagl | Lugano | 18.10.2017 | 22.04.2018 | |
Maurizio Delmenico, Cont. Dipl. Fed. e Perito Cont. Dipl. | Lugano | 29.07.2010 | 04.10.2017 | |
Studio fiduciario e di consulenza Rezio Pelloni | Lugano | 04.12.2007 | 28.07.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SATRIX SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005927897, Ufficio del registro di commercio Grigioni
SATRIX SA, in Roveredo (GR), CHE-113.952.838, società anonima (Nr. FUSC 253 del 28.12.2021, Pubbl. 1005369977). [La società è attualmente priva d'Amministrazione].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Gianini, Aldo Alfonso Antonio, da Capriasca, in Canobbio, membro, con firma individuale.
Numero di pubblicazione: HR02-1005370226, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
SATRIX SA, in Lugano, CHE-113.952.838, società anonima (Nr. FUSC 67 del 08.04.2021, Pubbl. 1005144160). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Roveredo.
Numero di pubblicazione: HR02-1005369977, Ufficio del registro di commercio Grigioni
SATRIX SA, finora in Lugano, CHE-113.952.838, società anonima (Nr. FUSC 67 del 08.04.2021, Pubbl. 1005144160).
Statuti modificati:
14.12.2021.
Nuova sede:
Roveredo (GR).
Nuovo recapito:
c/o GA Consulenze Sagl, Via de la Grida 3, 6535 Roveredo GR.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Souaf, Btissam, cittadina italiana, in Viganello (Lugano), amministratrice unica, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Gianini, Aldo Alfonso Antonio, da Capriasca, in Canobbio, membro, con firma individuale.