Informazioni su SARAND AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu SARAND AG
- SARAND AG ha sede a Biberist ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- L’azienda è stata costituita nel 07.06.2021.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 03.11.2023.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: SARAND AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.06.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Biberist
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.3.020.348-1
IDI/IVA
CHE-332.178.744
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Finanzierung, Halten sowie dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, ferner Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: SARAND AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005876377, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SARAND AG, in Biberist, CHE-332.178.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005212578).
Domizil neu:
Blümlisalpstrasse 3, 4562 Biberist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli Flatt, Astrid, von Nesslau, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flatt, Markus, von Thalwil, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zindel, Thomas, von Maienfeld, in Günsberg, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005212578, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
SARAND AG, in Biberist, CHE-332.178.744, Altisbergstrasse 25, 4562 Biberist, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.06.2021.
Zweck:
Erwerb, Finanzierung, Halten sowie dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren, ferner Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 03.06.2021 200 Namenaktien zu CHF 100.00 der "EVU Partners AG", in Aarau (CHE-115.858.110), wofür 200 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Flatt, Markus, von Thalwil, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kuratli Flatt, Astrid, von Nesslau, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.