Indirizzo
c/o Valfor Rechtsanwälte AG
St. Annagasse 9
8001 Zürich
Succursale (1)
Informazioni su Sapient Switzerland GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sapient Switzerland GmbH
- Sapient Switzerland GmbH ha sede a Zürich ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- La dirigenza dell’azienda Sapient Switzerland GmbH è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.07.2007.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 06.08.2024.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Sapient Switzerland GmbH.
- Oltre all’azienda Sapient Switzerland GmbH sono iscritte 14 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Alprime Capital AG, Avolve GmbH, Basso Global Partners AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.07.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.031.232-7
IDI/IVA
CHE-113.720.653
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Beratung und Entwicklung komplexer Lösungen hauptsächlich in der Schweiz, insbesondere in den Bereichen Strategieentwicklung, Brand Management, Kreativ-Services, Medien, Digital Commerce, Content Management, Outsourcing, Trading und Risikomanagement, Prozessoptimierung und Benchmarking. Darüber hinaus Entwicklung, Handel und Vertrieb von Computer-Software und -Hardware, elektrischen und elektronischen Ausrüstungsgegenständen jeglicher Art, Organisation und Aufbau von Computer- und Software-Systemen im Allgemeinen sowie Erbringung diesbezüglicher Dienstleistungen, insbesondere beratende und ausbildende Tätigkeiten, private Arbeitsvermittlung sowie Handel mit und Lizenzierung von Rechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 01.05.2024 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Zürich | 22.02.2016 | 30.04.2024 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 17.11.2014 | 21.02.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sapient Switzerland AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sapient Switzerland GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006100448, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sapient Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-113.720.653, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2024, Publ. 1006022145).
Domizil neu:
c/o Valfor Rechtsanwälte AG, St. Annagasse 9, 8001 Zürich.
Numero di pubblicazione: HR02-1006022145, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sapient Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-113.720.653, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 08.04.2020, Publ. 1004868030).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004868030, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sapient Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-113.720.653, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861135).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faecks, Wolf Ingomar, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), mit Einzelprokura, .
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.