Informazioni su Sägerei + Brennmaterial AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Sägerei + Brennmaterial AG
- Sägerei + Brennmaterial AG ha sede a Luzern ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 06.05.1954 e ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 22.06.2016. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-100.953.863.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.05.1954
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.009.420-7
IDI/IVA
CHE-100.953.863
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften sowie Handel mit Waren aller Art; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen; Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Luzern | <2004 | 17.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Sägerei- und Brennmaterial AG in Littau-Reussbühl
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sägerei + Brennmaterial AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2905127, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sägerei + Brennmaterial AG, in Luzern, CHE-100.953.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2025685).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Josy, 1932, von Luzern und Malters, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Roman, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2025685, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sägerei + Brennmaterial AG, in Luzern, CHE-100.953.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 11, Publ. 5660598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Julius, 1932, von Luzern und Malters, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5660598, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Sägerei + Brennmaterial AG, bisher in Littau, CH-100.3.009.420-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2009, S. 13, Publ. 4886770).
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Thorenbergstrasse 12, 6014 Luzern. [Gemeindefusion per 01.01.2010 ohne Anpassung der Statuten].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Julius, 1932, von Luzern und Malters, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau und Malters, in Littau];
Stalder, Josy, 1932, von Luzern und Malters, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Littau und Malters, in Littau].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.