Su S.C.F. Société de Commerce et de Financement Industriel Etablissement
- L’azienda è stata costituita nel 19.11.1964 e ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 31.03.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 69 altre aziende attive. Queste includono: Alpla Aktiengesellschaft, ANSTALT LAHAN, Ante Consulting GmbH.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per S.C.F. Société de Commerce et de Financement Industriel Etablissement
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3052/2022, (1)
S.C.F. Société de Commerce et de Financement Industriel Etablissement, in Vaduz, FL-0001.020.140-7, Anstalt.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
c/o Revalier Aktiengesellschaft, Pradafant 11, 9490 Vaduz.
Numero di pubblicazione: 20240830, (1)
Handelsregister 07.09.2018, S.C.F. Société de Commerce et de Financement Industriel Etablissement, Vaduz (FL-0001.020.140-7) Anstalt Erloschene Angaben zur Verwaltung: Wohlwend, Reinhold Viktor, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 20212131, (1)
Handelsregister 29/06/2016, S.C.F. Société de Commerce et de Financement Industriel Etablissement, Vaduz (FL-0001.020.140-7) Anstalt Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Wohlwend, Reinhold Viktor, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.