Informazioni su RWR Baulösungen GmbH in Liq.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu RWR Baulösungen GmbH in Liq.
- RWR Baulösungen GmbH in Liq. opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente in liquidazione. La sede è a Biel/Bienne.
- Il dirigenza è composto da ha 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 09.11.2006.
- Il 15.06.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda RWR Baulösungen GmbH in Liq. è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-113.254.355.
- Allo stesso indirizzo come RWR Baulösungen GmbH in Liq. sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: Dietziker Architekten GmbH, luedi architekten gmbh, STUDIOV9 Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.11.2006
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.4.017.550-0
IDI/IVA
CHE-113.254.355
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Architektur. Die Gesellschaft kann Bauten und Grundstücke erstellen bzw. erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Stübi AG | Toffen | 21.04.2020 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Nitag Treuhand AG | Biel/Bienne | 15.11.2006 | 20.04.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- RWR Baulösungen GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: RWR Baulösungen GmbH in Liq.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: LS02-0000058506, Ufficio del registro di commercio Berna
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Publikationsdatum: SHAB 15.06.2023 Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.06.2028 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Christoph Rothenbühler, Thomas-Wyttenbach-Strasse 2, 2502 Biel/Bienne Liquidationsschuldenruf RWR Baulösungen GmbH in Liq. Organisation in Auflösung: RWR Baulösungen GmbH in Liq. CHE-113.254.355 Dammweg 3
Kontaktstelle: RWR Baulösungen GmbH in Liq. Dammweg 3
Numero di pubblicazione: HR02-1005764831, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
RWR Baulösungen GmbH, in Biel/Bienne, CHE-113.254.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2020, Publ. 1004874226).
Firma neu:
RWR Baulösungen GmbH in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahli, Christian, von Bolligen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüefli, Jürg, von Lengnau (BE), in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rauscher, Marc, von Stein am Rhein, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wahli, Gisèle, von Bolligen, in Gletterens, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.