Indirizzo
Flurweidstrasse 10, Post
6275 Ballwil
Informazioni su Rüttimann Leitungsbau AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rüttimann Leitungsbau AG
- Rüttimann Leitungsbau AG è una Società anonima con sede a Ballwil. Rüttimann Leitungsbau AG appartiene al settore «Ingegneria civile per tubazioni e impianti di depurazione» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 17.06.2009.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 01.06.2018, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Rüttimann Leitungsbau AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.06.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Hohenrain
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.790.237-5
IDI/IVA
CHE-114.918.258
Ramo economico
Ingegneria civile per tubazioni e impianti di depurazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Leitungsbau, insbesondere durch gelenkte Horizontalbohrungen und Fräsung von Graben; Herstellung und Bau aller Arten von Bodenleitungen; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Leitungsbau; Erwerb und Verkauf von Grundeigentum.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
bepartner ag | Luzern | 25.05.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rüttimann Leitungsbau AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4263503, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rüttimann Leitungsbau AG, in Hohenrain, CHE-114.918.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2850309).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
bepartner ag (CHE-108.067.818), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Thomas Bienz Treuhand AG (CHE-108.067.818)].
Numero di pubblicazione: 2850309, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rüttimann Leitungsbau AG, in Hohenrain, CHE-114.918.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2695133). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann, Alois, von Abtwil, in Hohenrain, mit Einzelunterschrift;
Thomas Bienz Treuhand AG ( CHE-108.067.818), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 2695133, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rüttimann Leitungsbau AG, in Hohenrain, CHE-114.918.258, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, Publ. 5083454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüttimann, Alois, von Abtwil, in Hohenrain, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann, Markus, von Abtwil, in Hohenrain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.