Informazioni su Royal Hotel, Winter & Gstaad Palace AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Royal Hotel, Winter & Gstaad Palace AG
- Royal Hotel, Winter & Gstaad Palace AG da Gstaad opera nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 25.09.2023.
- L’azienda Royal Hotel, Winter & Gstaad Palace AG è iscritta con l’IDI CHE-101.473.212.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
François Pugliese,
Thierry Dassault,
Andrea Ernst Scherz,
Mark Hans Ineichen,
Martina Scherz
i più recenti aventi diritto di firma
François Pugliese,
Vittorio Di Carlo,
Thierry Dassault,
Andrea Ernst Scherz,
Mark Hans Ineichen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.01.1911
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saanen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.008.546-3
IDI/IVA
CHE-101.473.212
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Royal Hotel, Winter & Gstaad Palace mit Sitz in Gstaad, Gemeinde Saanen, sowie die Verwaltung der dazu gehörenden Grundstücke und Liegenschaften. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, und sie kann sich auch an anderen Unternehmungen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen und solche Unternehmungen erwerben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Eltschinger & Partner AG | Thalwil | 27.01.2006 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Luzern | <2004 | 26.01.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Royal Hotel, Winter & Gstaad Palace AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005844483, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Royal Hotel, Winter & Gstaad Palace AG, in Saanen, CHE-101.473.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muster, Adrian Dr., von Lützelflüh, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dassault, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Pugliese, François, von Blonay - Saint-Légier, in Blonay (Blonay - Saint-Légier), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates;
Scherz, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Givisiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidentendes Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Numero di pubblicazione: HR02-1005757792, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Royal Hotel, Winter & Gstaad Palace AG, in Saanen, CHE-101.473.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981266).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Carlo, Vittorio, italienischer Staatsangehöriger, in Gstaad (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Vizepräsidenten des Verwaltungsrates.
Numero di pubblicazione: HR02-1004981266, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Royal Hotel, Winter & Gstaad Palace AG, in Saanen, CHE-101.473.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2020, Publ. 1004899381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Genecand, Pierre E., von Plan-les-Ouates, in Punta del Este (UY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Biver, Jean-Claude, von La Tour-de-Peilz, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.