Informazioni su Roth Reisen und Transporte AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Roth Reisen und Transporte AG
- Roth Reisen und Transporte AG con sede a Wattwil è una Società anonima nel ramo «Trasporto di persone e merci su strada». Roth Reisen und Transporte AG è attiva.
- Roth Reisen und Transporte AG ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 23.06.2017.
- L'IDI della azienda è CHE-374.928.741.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.04.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wattwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.071.329-4
IDI/IVA
CHE-374.928.741
Ramo economico
Trasporto di persone e merci su strada
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führen eines Reisecarunternehmens, inkl. Autovermietungen, Umzugs- und Möbeltransporte sowie Reparaturen von Fahrzeugen und Maschinen aller Art und deren Handel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roth Reisen und Transporte AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3598479, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Roth Reisen und Transporte AG, in Wattwil, CHE-374.928.741, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Publ. 6653494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Alfred Bruno, von Neckertal, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Verena Rita, von Neckertal, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Stefan Hans, von Homburg, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6653494, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Roth Reisen und Transporte AG, in Wattwil, CH-320.3.071.329-4, Lindenhofstrasse 9, 9630 Wattwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.04.2012.
Zweck:
Führen eines Reisecarunternehmens, inkl. Autovermietungen, Umzugs- und Möbeltransporte sowie Reparaturen von Fahrzeugen und Maschinen aller Art und deren Handel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, diverse Fahrzeuge, Anhänger, Büromobiliar, Maschinen sowie Werkzeuge gemäss Verträgen vom 01.04.2012, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 44'800.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.04.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bauer, Stefan Hans, von Homburg, in Mogelsberg (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roth, Alfred Bruno, von Neckertal, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Verena Rita, von Neckertal, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.