Informazioni su Roth Management AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Roth Management AG
- Roth Management AG con sede a Uster è attiva. Roth Management AG è attiva nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- La dirigenza dell’azienda Roth Management AG è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 11.08.1998.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 06.03.2020.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZH con l’IDI CHE-104.843.392.
- Oltre all’azienda Roth Management AG sono iscritte 8 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: A&S Klimatechnik GmbH, Daniel Lang Spenglerei-Sanitär, ERBA Bibliotheks AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.08.1998
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Uster
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.2.003.133-1
IDI/IVA
CHE-104.843.392
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft sind Beratungs- und andere Dienstleistungen zur Führung von Unternehmen sowie der Handel von Produkten der Lebensmittelindustrie oder deren Zulieferer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG | Zürich | 03.02.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- GRB Felix & Ueli Roth
- GRB Roth Felix & Ueli
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
BABY SWISS | 29.01.1997 | attivo | 07406/1996 |
Ultimi comunicati FUSC: Roth Management AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004846382, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Roth Management AG, in Uster, CHE-104.843.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2005, S.18, Publ. 3046528).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Läubli, Dr. Urs, von Zürich und Seengen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Ulrich genannt Ueli, von Niederbipp, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Interconsulta Revisions- und Treuhand AG (CHE-105.836.816), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG].
Numero di pubblicazione: 3046528, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Roth Management AG, in Uster, CH-020.2.003.133-1, Beratungs- und andere Dienstleistungen zur Führung von Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2005, S. 19, Publ. 2685078).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läubli, Dr. Urs, von Zürich und Seengen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Ulrich genannt Ueli, von Niederbipp, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident].
Numero di pubblicazione: 2685078, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GRB Felix & Ueli Roth, in Uster, CH-020.2.003.133-1, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.1998, S. 5673).
Statuten neu:
21.12.2004.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.12.2004 und Bilanz per 01.10.2004 mit Aktiven von CHF 4'130'509.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'130'509.30 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- und 900 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Roth Management AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind Beratungs- und andere Dienstleistungen zur Führung von Unternehmen sowie der Handel von Produkten der Lebensmittelindustrie oder deren Zulieferer. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 900 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telegramme, Fernschreiben oder Telefax) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Ulrich genannt Ueli, von Niederbipp, in Uster, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Roth, Felix, von Niederbipp, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.