Informazioni su Rolf Maier & Co AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Rolf Maier & Co AG
- Rolf Maier & Co AG ha sede a Laufenburg ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fabbricazione di pane e prodotti da forno».
- Il dirigenza è composto da ha 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.07.1983.
- Il 03.06.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Rolf Maier & Co AG è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-108.123.196.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.07.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Laufenburg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.005.204-4
IDI/IVA
CHE-108.123.196
Ramo economico
Fabbricazione di pane e prodotti da forno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung und Vertrieb von Bäckerei- und Konditoreiwaren sowie An- und Verkauf und Verwaltung von Immobilien; die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie Unternehmen jeglicher Art gründen, übernehmen oder sich an solchen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Effida Treuhand und Revisionen AG | Mellingen | 20.06.2013 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BGT SCHÖNENBERGER GROLIMUND AG | Mellingen | 25.11.2010 | 19.06.2013 | |
Fluri + Partner Treuhand AG | Baden | <2004 | 24.11.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Maier Rolf Immobilien AG
- Maier Rolf & Co AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Glückswellen | 24.10.2014 | attivo | 57357/2014 |
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Maier & Co AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006046656, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rolf Maier & Co AG, in Laufenburg, CHE-108.123.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Guido, von Laufenburg, in Laufenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Gregor, von Laufenburg, in Kaisten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giess, David, von Eiken, in Eiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004901945, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rolf Maier & Co AG, in Laufenburg, CHE-108.123.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, S.0, Publ. 1991527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Rolf, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 1991527, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rolf Maier & Co AG, in Laufenburg, CHE-108.123.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 928575).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Rolf, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Maier, Guido, von Laufenburg, in Laufenburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maier, Roman, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Gregor, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.