Informazioni su Röntgeninstitut Schwyz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Röntgeninstitut Schwyz AG
- Röntgeninstitut Schwyz AG ha sede a Schwyz ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle studi medici e dentistici».
- La dirigenza è composta di 6 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 02.07.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SZ è il seguente: CHE-109.076.412.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Roger Hornung,
Daniel Fröhlich,
Dr. Alain Raoul Mayer,
Michele David Eliseo Udini,
Pierre Henri Bader
i più recenti aventi diritto di firma
Roger Hornung,
Daniel Fröhlich,
Dr. Alain Raoul Mayer,
Michele David Eliseo Udini,
Pierre Henri Bader
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.06.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Schwyz
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.001.028-4
IDI/IVA
CHE-109.076.412
CHE-274.249.881 IVA
Ramo economico
Esercizio delle studi medici e dentistici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Röntgeninstitutes in Schwyz; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Buchhaltungs- und Revisions - AG | Zug | 22.11.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Luzern | <2004 | 21.11.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Röntgeninstitut Schwyz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006072750, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Röntgeninstitut Schwyz AG, in Schwyz, CHE-109.076.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2023, Publ. 1005898669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonaventura, Margherita, italienische Staatsangehörige, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005898669, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Röntgeninstitut Schwyz AG, in Schwyz, CHE-109.076.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Michael Walter Niklaus, von Oberdorf (SO), in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Laver, Dr. Kim, von Langnau im Emmental, in Meggen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Sigrist, Richard, von Sarnen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hornung, Roger, von Stallikon, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bader, Pierre Henri, französischer Staatsangehöriger, in Beaumont (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Alain, von St. Gallen, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ingenbohl, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Udini, Michele David Eliseo, von Brienz (BE), in Lugano, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhlich, Daniel, von Wettingen, in Oberrohrdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonaventura, Margherita, italienische Staatsangehörige, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Steinhausen];
Nideröst, Marco Josef, von Ingenbohl, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004706916, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Röntgeninstitut Schwyz AG, in Schwyz, CHE-109.076.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4275133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Michael Walter Niklaus, von Oberdorf (SO), in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bonaventura, Margherita, italienische Staatsangehörige, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.