Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Roche AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.06.1958
Cancellazione dal registro delle imprese
13.06.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sisseln
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.924.229-4
IDI/IVA
CHE-105.779.963
Ramo economico
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Herstellung, Kauf und Verkauf chemischer und pharmazeutischer Produkte aller Art; die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Basel | <2004 | 12.06.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Roche Ltd
- Roche SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roche AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2878276, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Roche AG, in Sisseln, CH-400.3.924.229-4, chemische und pharmazeutische Produkte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2005, S. 2, Publ. 2705476). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Gesellschaft gehen infolge Fusion auf die 'DSM Nutritional Products Holding AG', in Kaiseraugst (CH-160.3.003.004-1), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 2705476, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Roche AG, in Sisseln, CH-400.3.924.229-4, chemische und pharmazeutische Produkte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 24.10.2003, S. 2, Publ. 1229736).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Pierre-Etienne, von Uster, in Rheinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1229736, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Roche AG, in Sisseln, chemische und pharmazeutische Produkte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2003, S. 2, Publ. 923458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loeffel, Dr. Roger, von Worben, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rappo, Markus, von Bösigen, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaisli, Dr. Urs, von Aarwangen, in Arisdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle;
Christener, Egon, von Bowil, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altwegg, Dr. Markus, von Basel, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Dr. Bruno, von Basel, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Peter, von Aarau, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gass, Christoph, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmayer, Robert Frank, Bürger der USA, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Dr. Paul, von Rüeggisberg, in Rheinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Pistorius, Franciscus, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Pierre-Etienne, von Uster, in Rheinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.